Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-15 fjernes Navne: 360PACIFIC (DANMARK) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 fjernes Direktion: Jens Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 fjernes Bestyrelse: Robert Scott Lyons (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-12 fjernes Direktion: George Edward Hoar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-29 tilføjes Direktion: Jens Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-29 fjernes Direktion: Josephus Johannes Maria Verhaak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 tilføjes Bestyrelse: Robert Scott Lyons (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 tilføjes Direktion: George Edward Hoar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 fjernes Direktion: Herbert Heise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Herbert Heise (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er selv eller ved erhvervelse/ besiddelse af kapitalandele som som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber at drive handels-, konsulent- og finansiel virksomhed, samt telekommunikationsvirksomhed og anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: 360PACIFIC (DANMARK) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Vedtægter: 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 fjernes Navne: SCSK 5113 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Navne: SCSK 5113 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)