Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Schmidtsvej 4, 9981 Jerup (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Direktion: Per Christian Jerup (direktion) (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-06 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Legale ejere: Per Christian Jerup (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Navne: CHRIANN ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Stiftere: Per Christian Jerup (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil samt investering, aktie og anpartsbesiddelse. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-06-17 tilføjes Navne: CHRIANN ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-06-16 fjernes Navne: CHRIANN HOLDING STRANDBY ApS (offentliggjort 2000-01-13)
Den 2011-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-06-17 tilføjes Vedtægter: 2011-06-17 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-06-17 fjernes Revisor: Lars P Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 tilføjes Revisor: Lars P Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schmidtsvej 4, 9981 Jerup (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2008-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 22, 9970 Strandby (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 22, 9970 Strandby (offentliggjort 2006-06-12)
Den 2006-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravmarken 30, 9970 Strandby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Direktion: Per Christian Jerup (direktion) (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2006-05-31 fjernes Direktion: Torben Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Direktion: Torben Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Direktion: Per Christian Jerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Revisor: EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravmarken 30, 9970 Strandby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-06 tilføjes Direktion: Per Christian Jerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-06 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Legale ejere: Per Christian Jerup (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Navne: CHRIANN HOLDING STRANDBY ApS (offentliggjort 2000-01-13)
Den 1999-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Revisor: EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 tilføjes Stiftere: Per Christian Jerup (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 1999-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-23)