Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Mogensbæk Leifsgård | 29.09.2000 | 09.10.2001 | direktion |
Søren Hansen Leifsgård | 07.09.1999 | 29.09.2000 | direktion |
Hanne Kathrine Broen | 08.11.1985 | 07.09.1999 | direktion |
John Gandrup Hall | 08.11.1985 | 29.01.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Hansen Leifsgård | 08.11.1985 | 29.01.1988 | bestyrelse |
Helmuth Zickert | 08.11.1985 | 29.01.1988 | bestyrelse |
Palle Regel | 08.11.1985 | 29.01.1988 | bestyrelse |
Keld Axelsen | 08.11.1985 | 29.01.1988 | bestyrelse |
Poul Bolvig | 08.11.1985 | 29.01.1988 | bestyrelse |
John Gandrup Hall | 08.11.1985 | 29.01.1988 | bestyrelse |