Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Verner | 01.08.2003 | 17.01.2008 | direktion |
Otto Dan Houmann Jensen | 06.07.1989 | 31.05.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Christensen | 08.03.2000 | 17.01.2008 | bestyrelse |
Michael Kruse Mogensen | 08.03.2000 | 17.01.2008 | bestyrelse |
Christian Thomsen Jensen | 22.06.1999 | 17.01.2008 | formand |
Jesper Ingvar Jørgensen | 22.06.1999 | 17.01.2008 | næstformand |
Flemming Kobberøe Fink | 27.05.1999 | 17.01.2008 | bestyrelse |
Henning Mikkelsen | 02.11.1998 | 17.01.2008 | bestyrelse |
Henning Gyldenberg Pedersen | 06.07.1989 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Erik Børge Vangsted | 06.07.1989 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Else Kristine Købstrup | 06.07.1989 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Poul Harald Pedersen | 06.07.1989 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Wolfgang Friederich Paulsen | 06.07.1989 | 27.05.1999 | formand |
Niels Daugberg | 06.07.1989 | 02.11.1998 | bestyrelse |
Knud Falk | 06.07.1989 | 13.07.1998 | bestyrelse |
Jørgen Bülov Jensen | 06.07.1989 | 13.07.1998 | bestyrelse |
Tonny Hansen | 06.07.1989 | 03.04.1995 | bestyrelse |
Michael Jørgensen | 06.07.1989 | 01.12.1992 | bestyrelse |
Karl Gustav Uggerhøj | 06.07.1989 | 01.12.1992 | bestyrelse |
Christian Thomsen Jensen | 06.07.1989 | 01.12.1992 | formand |
Mogens Andrup Aastrup | 06.07.1989 | 06.04.1992 | personlig_suppleant |
Johannes Hvidegaard | 06.07.1989 | 06.04.1992 | personlig_suppleant |
Karl Skaarup Slemming | 06.07.1989 | 06.04.1992 | suppleant |
Else Kristine Købstrup | 06.07.1989 | 19.10.1990 | bestyrelse |
Jørgen Johansen | 06.07.1989 | 19.10.1990 | bestyrelse |
Erik Sletten Thomsen | 06.07.1989 | 19.10.1990 | bestyrelse |
Poul Erik Friis | 06.07.1989 | 19.10.1990 | personlig_suppleant |
Bent Brown Pedersen | 06.07.1989 | 19.10.1990 | personlig_suppleant |
Wolfgang Friederich Paulsen | 06.07.1989 | 19.10.1990 | personlig_suppleant |
Erik Sletten Thomsen | 06.07.1989 | 13.09.1989 | personlig_suppleant |
Poul Strier Poulsen | 06.07.1989 | 13.09.1989 | formand |