Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1999-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: GEORG WOHLERS A/S. (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvester Strandvej 28, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Bestyrelse: Lene Meta Wohlers (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Direktion: Georg Wohlers (direktion) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-27 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Legale ejere: Georg Wohlers (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Navne: GEORG WOHLERS HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Reelle ejere: Georg Wohlers (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Stiftere: Georg Wohlers (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-08-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvester Strandvej 28, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvester Strandvej 30, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-04-14)
Den 2006-09-20 tilføjes Bestyrelse: Ann Christina Wohlers (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2000-08-10 fjernes Bestyrelse: Kurt Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-04-14)
Den 2000-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndbyvester Strandvej 30, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2016-03-07)
Den 1999-10-27 tilføjes Bestyrelse: Kurt Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Direktion: Georg Wohlers (direktion) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for GEORG WOHLERS A/S samt investering, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-27 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Legale ejere: Georg Wohlers (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Navne: GEORG WOHLERS HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Reelle ejere: Georg Wohlers (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Stiftere: Georg Wohlers (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren alene. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Vedtægter: 1999-10-27 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-04)