Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Clausen | 08.11.1985 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Finn Clausen | 08.11.1985 | 04.02.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Clausen | 08.11.1985 | bestyrelsesmedlem |
Christel Clausen | 08.11.1985 | bestyrelsesmedlem |
Martin Albert Clausen | 08.11.1985 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Finn Clausen | 08.11.1985 | 04.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Lisse Mejl | 08.11.1985 | 04.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vangsø Mortensen | 08.11.1985 | 28.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bang | 08.11.1985 | 03.02.1992 | bestyrelsesmedlem |