Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JFKA INVEST ApS. (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2009-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KAKES A/S. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-05-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2007-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hospitalsgade 24 b., 7323 Give (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hospitalsgade 24 b., 7323 Give (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hospitalsgade 24 b., 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2005-03-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-08)
Den 1999-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hospitalsgade 24 b., 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-14 tilføjes Direktion: Allan Skov Eskildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-08)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Legale ejere: Allan Skov Eskildsen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 1999-10-14 tilføjes Navne: ALLAN ESKILDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-14 tilføjes Reelle ejere: Allan Skov Eskildsen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 1999-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-10-14 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Stiftere: Allan Skov Eskildsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Vedtægter: 1999-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)