Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5049 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-06-30 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2010-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2010-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-27 fjernes Direktion: Harry Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-01-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2007-01-12 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5049 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2007-01-11 fjernes Navne: MURBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2007-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-01-12 tilføjes Vedtægter: 2007-01-12 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 tilføjes Navne: MURBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2003-08-26 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5049 (offentliggjort 1999-11-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-06-30 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-03-27)
Den 1999-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-28 tilføjes Direktion: Harry Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-12-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5049 (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)