Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Montanagade 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Navne: EMIL TIN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Stiftere: Emil Tin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Direktion: Emil Tin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Montanagade 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 tilføjes Direktion: Emil Tin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt udøve soft ware konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Navne: EMIL TIN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Stiftere: Emil Tin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Vedtægter: 1999-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)