Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: G V Spindlers Vej 8, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-15 fjernes Bestyrelse: Brian Aabech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Direktion: Brian Aabech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-15 fjernes Navne: SCANDIC COMPUTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Stiftere: Svend Gunbak, Finn Helmer, Brian Aabech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-02 fjernes Bestyrelse: Finn Helmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Revisor: HW REVISION, ROSKILDE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: G V Spindlers Vej 8, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-11 tilføjes Bestyrelse: Finn Helmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Direktion: Brian Aabech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Navne: SCANDIC COMPUTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Revisor: HW REVISION, ROSKILDE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Stiftere: Svend Gunbak, Finn Helmer, Brian Aabech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Vedtægter: 1999-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)