Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Renate Anna Marie Fabricius | 10.01.2001 | 27.01.2006 | direktion |
Mogens Schmidt Jensen | 17.01.2000 | 10.01.2001 | direktion |
Steen Schierbeck | 04.11.1999 | 17.01.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Schmidt Jensen | 17.01.2000 | 10.01.2001 | bestyrelse |
Gert Allan Schnoor | 17.01.2000 | 10.01.2001 | bestyrelse |
Preben Topp Hoielt | 17.01.2000 | 10.01.2001 | formand |