Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristine Staal Christensen | 14.12.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bodil Hedeager Ravn | 29.04.2016 | 14.12.2016 | direktør |
Mogens Frydensberg Christensen | 27.10.1999 | 29.04.2016 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Celina Bech Staal | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kristine Staal Christensen | 27.10.1999 | bestyrelse |
Kenneth Staal | 27.10.1999 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nathasja Bech Staal | 14.12.2016 | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Hedeager Ravn | 29.04.2016 | 14.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Frydensberg Christensen | 27.10.1999 | 29.04.2016 | bestyrelse |