Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frede Tilsted | 02.01.1986 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Lindeborg Johansen | 02.01.1986 | 27.06.1995 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lotte Tilsted Knudsen | 04.03.2008 | bestyrelse |
Kathrine Tilsted Thomsen | 04.03.2008 | bestyrelse |
Karin Hanne Tilsted | 04.03.2008 | formand |
Thomas Tilsted | 01.11.2000 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oluf Bagge Hjortlund | 01.11.2000 | 04.03.2008 | formand |
Karin Hanne Tilsted | 01.11.2000 | 01.11.2000 | bestyrelse |
Frede Tilsted | 02.01.1986 | 04.03.2008 | bestyrelse |
Finn Øst Andersson | 02.01.1986 | 13.10.1997 | bestyrelse |
Knud Erik Lindeborg Johansen | 02.01.1986 | 27.06.1995 | bestyrelse |
Simone Johansen | 02.01.1986 | 27.06.1995 | bestyrelse |