Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-11-22 fjernes Binavne: TOP FORM SPORT & HELSE ApS, FITNESS DK, AALBORG 2 ApS, AALBORG FITNESS LØKKEGADE ApS, AALBORG FITNESS 3 ApS, AALBORG FITNESS 2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsensgade 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-20 fjernes Navne: EQUINOX PRINSENSGADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Stiftere: STEFAN LORENZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Direktion: Per Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fitness- og motionscenter samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-23 tilføjes Vedtægter: 2009-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Per Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Direktion: Björn Kristmann Leifsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Bestyrelse: Björn Kristmann Leifsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 fjernes Bestyrelse: Gudmundur Agust Petersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 tilføjes Bestyrelse: Karl Jónsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 fjernes Bestyrelse: Karl Jónsson (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-25 tilføjes Bestyrelse: Gudmundur Agust Petersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-25 fjernes Bestyrelse: Andrew Sylvain Bernhardt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 tilføjes Bestyrelse: Andrew Sylvain Bernhardt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Bestyrelse: Claus Abildstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2007-11-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Karl Jónsson (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Direktion: Björn Kristmann Leifsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Direktion: Jens Dyrvig Enevoldsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-01-09 tilføjes Bestyrelse: Claus Abildstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Direktion: Jens Dyrvig Enevoldsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 fjernes Direktion: Stefan Ek Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Navne: EQUINOX PRINSENSGADE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 fjernes Navne: FITNESS DK, AALBORG 3 ApS (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S, REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-04 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsensgade 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-12 tilføjes Navne: FITNESS DK, AALBORG 3 ApS (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2001-09-11 fjernes Navne: AALBORG FITNESS 3 ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-21 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 fjernes Revisor: TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehavevej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2001-02-05)
Den 2000-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 60, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 60, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-03 tilføjes Binavne: TOP FORM SPORT & HELSE ApS, FITNESS DK, AALBORG 2 ApS, AALBORG FITNESS LØKKEGADE ApS, AALBORG FITNESS 3 ApS, AALBORG FITNESS 2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Direktion: Stefan Ek Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2001-05-07)
Den 1999-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Navne: AALBORG FITNESS 3 ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-11-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Revisor: TPLF HOLDING AABYBRO REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Stiftere: STEFAN LORENZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)