Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-17 fjernes Direktion: Oleg Levin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-17 fjernes Navne: PF INVESTMENTS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 7, 4., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2009-07-27)
Den 2009-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2009-07-27)
Den 2009-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2004-11-30)
Den 2004-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-12-05)
Den 2003-12-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-12-05)
Den 2003-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-03-27)
Den 2003-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, samt at besidde aktier og anparter i andre selskaber som en anlægsinvestering, og forvalte selskabets midler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-04 tilføjes Vedtægter: 2003-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 7.310.445,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Revisor: PA-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-03-27)
Den 2001-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2000-03-07)
Den 2000-02-24 tilføjes Direktion: Oleg Levin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 fjernes Direktion: Lars Phillip Comerford (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2000-03-07)
Den 2000-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-14 tilføjes Direktion: Lars Phillip Comerford (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Navne: PF INVESTMENTS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-13 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5100 (offentliggjort 1999-10-26)
Den 2000-01-14 tilføjes Revisor: PA-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5100 (offentliggjort 1999-10-26)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)