Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DESIGNMODUL A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ammitsbølvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ammitsbølvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ammitsbølvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ammitsbølvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: dkh@designmodul.dk (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2005-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalbesiddelser i andre virksomheder smat hermed beslægtet virksomhed tillige med leasingaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Vedtægter: 2005-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2005-04-29)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ammitsbølvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-08 tilføjes Direktion: Per Emil Kraag Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-30)
Den 1999-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Legale ejere: Per Emil Kraag Henriksen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 1999-10-08 tilføjes Navne: PER HENRIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 1999-12-17)
Den 1999-10-08 tilføjes Reelle ejere: Per Emil Kraag Henriksen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-10-08 tilføjes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Stiftere: Per Emil Kraag Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)