Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 8, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-16 fjernes Navne: MARVIC INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Revisor: City Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Stiftere: HENRIK SLOT NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Direktion: Henrik Slot Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 8, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ydunsvej 25, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydunsvej 25, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-04 tilføjes Direktion: Henrik Slot Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og distribution af sportsartikler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Navne: MARVIC INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Revisor: City Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Stiftere: HENRIK SLOT NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Vedtægter: 1999-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)