Sektion (alle) | |||||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion |
Den 2000-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel, navnlig med petroleum, naturgas, kul, mineraler og kemiske produkter, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 33.576,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Vedtægter: 2000-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 24, 3., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Bestyrelse: Evert John van den Bergh (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Navne: EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Bestyrelse: Arne Helge Tullberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 fjernes Bestyrelse: Arne Helge Tullberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 16.788,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-05 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Navne: EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 fjernes Navne: EXXON DENMARK HOLDINGS FRANCE ApS (offentliggjort 1999-12-23)
Den 2000-04-04 fjernes Direktion: Arne Helge Tullberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 24, 3., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-23 tilføjes Bestyrelse: Arne Helge Tullberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Direktion: Arne Helge Tullberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-23 tilføjes Navne: EXXON DENMARK HOLDINGS FRANCE ApS (offentliggjort 1999-12-23)
Den 1999-12-22 fjernes Navne: GFKJUS 543 ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-15 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Navne: GFKJUS 543 ApS (offentliggjort 1999-11-11)
Den 1999-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)