Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Cell2Cure ApS (CVR 39401975) | NORMAL | 05.01.2024 | formand |
C-bed Holding A/S (CVR 37183555) | NORMAL | 19.10.2015 | formand |
MONJASA A/S (CVR 26480531) | NORMAL | 22.05.2015 | formand |
DOWNSTREAM HOLDING A/S (CVR 36484063) | NORMAL | 22.05.2015 | formand |
LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 36484071) | NORMAL | 22.05.2015 | formand |
MONJASA HOLDING A/S (CVR 33150709) | NORMAL | 26.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.08.2019 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
RelateIT Holding A/S (CVR 40157751) | NORMAL | 01.06.2019 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.02.2019 | 31.07.2019 | formand |
RelateIT Holding A/S (CVR 40157751) | NORMAL | 01.01.2019 | 31.05.2019 | formand |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.11.2017 | 31.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
First Arctic ApS (CVR 37131016) | NORMAL | 01.11.2016 | 15.03.2022 | formand |
ELCANO PRODUCTIONS ApS (CVR 33594674) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2016 | 05.03.2021 | formand |
AHA Creations ApS (CVR 33760086) | NORMAL | 01.11.2016 | 28.01.2021 | formand |
RelateIT Vest A/S (CVR 34603448) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 01.11.2017 | formand |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 26.09.2016 | 31.10.2017 | formand |
RelateIT Vest A/S (CVR 34603448) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2016 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Endeavour Cells ApS (CVR 37244031) | NORMAL | 19.11.2015 | 01.12.2021 | formand |
First Arctic ApS (CVR 37131016) | NORMAL | 01.10.2015 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
DOWNSTREAM HOLDING A/S (CVR 36484063) | NORMAL | 30.12.2014 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 36484071) | NORMAL | 30.12.2014 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
twoday Business Apps ERP A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 01.05.2014 | 25.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
AHA Creations ApS (CVR 33760086) | NORMAL | 10.08.2012 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
ELCANO PRODUCTIONS ApS (CVR 33594674) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.03.2011 | 31.10.2016 | bestyrelse |
MONJASA A/S (CVR 26480531) | NORMAL | 08.09.2003 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Monjasa Hunter ApS (CVR 44766787) | NORMAL | 14.05.2024 | adm. dir |
C-bed III ApS (CVR 44442469) | NORMAL | 20.11.2023 | adm. dir |
C-bed II ApS (CVR 44407612) | NORMAL | 31.10.2023 | adm. dir |
Forever& ApS (CVR 43696939) | NORMAL | 02.12.2022 | direktør |
Strevelinsvej 34, Fredericia ApS (CVR 32892175) | NORMAL | 30.08.2022 | direktør |
First Arctic ApS (CVR 37131016) | NORMAL | 15.03.2022 | adm. dir |
Endeavour Cells ApS (CVR 37244031) | NORMAL | 01.12.2021 | direktør |
MULTIPLE HOLDING ApS (CVR 33058500) | NORMAL | 02.08.2021 | direktør |
AHA Creations ApS (CVR 33760086) | NORMAL | 28.01.2021 | direktør |
AHA Livestage ApS (CVR 40664041) | NORMAL | 11.07.2019 | direktør |
MONJASA CHARTERING ApS (CVR 33245866) | NORMAL | 01.07.2019 | adm. dir |
Monjasa Master ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 29.11.2018 | adm. dir |
ENERGIZER SHIPPING ApS (CVR 31082692) | NORMAL | 28.08.2018 | adm. dir |
MONJASA HOLDING A/S (CVR 33150709) | NORMAL | 01.11.2016 | adm. dir |
MONJASA NORDICS ApS (CVR 28995296) | NORMAL | 01.11.2016 | adm. dir |
C-bed I ApS (CVR 33058578) | NORMAL | 01.11.2016 | adm. dir |
ENDEAVOUR INVEST ApS (CVR 27309224) | NORMAL | 30.06.2003 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
XtensionIT ApS (CVR 41345136) | NORMAL | 06.05.2020 | 01.09.2023 | direktør |
MONJASA SPRINTER ApS (CVR 36430087) | OPLØST EFTER FUSION | 28.08.2018 | 29.04.2022 | adm. dir |
Monjasa Master ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 23.04.2018 | 03.09.2018 | adm. dir |
Monjasa Provider ApS (CVR 32354106) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 29.04.2022 | adm. dir |
Monjasa Chaser ApS (CVR 35835121) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 29.04.2022 | adm. dir |
MULTIPLE HOLDING ApS (CVR 33058500) | NORMAL | 01.11.2016 | 01.08.2021 | adm. dir |
MONJASA CHARTERING ApS (CVR 33245866) | NORMAL | 01.11.2016 | 26.06.2018 | adm. dir |
MONJASA SPRINTER ApS (CVR 36430087) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2016 | 22.06.2018 | adm. dir |
ENERGIZER SHIPPING ApS (CVR 31082692) | NORMAL | 01.11.2016 | 03.05.2018 | adm. dir |
Monjasa Master ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 01.11.2016 | 15.02.2018 | adm. dir |
SKAGERAK ApS (CVR 35832343) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2016 | 31.01.2018 | adm. dir |
DOWNSTREAM HOLDING A/S (CVR 36484063) | NORMAL | 30.12.2014 | 22.05.2015 | direktør |
LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 36484071) | NORMAL | 30.12.2014 | 22.05.2015 | direktør |
MONJASA SPRINTER ApS (CVR 36430087) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2014 | 31.10.2016 | direktør |
Monjasa Chaser ApS (CVR 35835121) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.2014 | 31.10.2016 | direktør |
SKAGERAK ApS (CVR 35832343) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.2014 | 31.10.2016 | direktion |
Monjasa Provider ApS (CVR 32354106) | OPLØST EFTER FUSION | 24.03.2014 | 31.10.2016 | direktør |
MONJASA A/S (CVR 26480531) | NORMAL | 07.02.2011 | 07.10.2014 | direktør |
MONJASA CHARTERING ApS (CVR 33245866) | NORMAL | 13.10.2010 | 31.10.2016 | direktør |
MONJASA HOLDING A/S (CVR 33150709) | NORMAL | 26.08.2010 | 31.10.2016 | direktør |
MULTIPLE HOLDING ApS (CVR 33058500) | NORMAL | 07.07.2010 | 31.10.2016 | direktør |
C-bed I ApS (CVR 33058578) | NORMAL | 07.07.2010 | 31.10.2016 | direktør |
C-BED ApS (CVR 31254744) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.01.2008 | 13.03.2009 | direktion |
ENERGIZER SHIPPING ApS (CVR 31082692) | NORMAL | 05.12.2007 | 31.10.2016 | direktør |
MONJASA NORDICS ApS (CVR 28995296) | NORMAL | 21.09.2005 | 31.10.2016 | direktør |
MONJASA PIONEER K/S (CVR 28306350) | SLETTET | 22.12.2004 | 14.08.2007 | direktion |
Monjasa Master ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 16.12.2004 | 31.10.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Østergaard | 5,13 % | 5,13 % | 5,13 % | 5,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders Østergaard (antal: 39) | 26 | 2 | 7 | 4 |
Pct. | 67 % | 5 % | 18 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Østergaard (antal: 104) | 25 | 44 | 34 | 1 |
Pct. | 24 % | 42 % | 33 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |