Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Forstas A/S (CVR 29615756) | NORMAL | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
SERA LÅSE & SIKRING ApS (CVR 33396325) | NORMAL | 30.08.2022 | formand |
A Egsgaard Holding ApS (CVR 39066319) | NORMAL | 10.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
HAE HOLDING ApS (CVR 21120901) | NORMAL | 30.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
TELESIKRING A/S (CVR 10665302) | NORMAL | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OMEGA SECURITY SERVICE ApS (CVR 21742236) | NORMAL | 26.08.2022 | 01.07.2023 | formand |
PETERSEN-BACH A/S (CVR 57279915) | NORMAL | 13.05.2020 | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
HOWENI EUROSAFE DENMARK A/S (CVR 25472195) | NORMAL | 15.04.2019 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mika Invest ApS (CVR 24257614) | NORMAL | 04.06.2018 | 12.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
DEN JYSKE KONTROLCENTRAL A/S (CVR 12760280) | NORMAL | 09.05.2014 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
TEAM TELESIKRING RACING A/S (CVR 30905504) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.2012 | 09.05.2014 | bestyrelse |
BJERRING OG HANSEN A/S (CVR 15885289) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.2004 | 22.08.2005 | bestyrelse |
MS INSTALLATION A/S (CVR 20921471) | OPLØST EFTER FUSION | 31.03.2003 | 22.05.2006 | bestyrelse |
TELESIKRING A/S (CVR 10665302) | NORMAL | 02.08.2002 | 22.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
DANSK VAGT- OG ALARMTEKNIK, TEKNISK DIVISION ApS (CVR 21475106) | TVANGSOPLØST | 02.09.1998 | 10.12.2004 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HOWENI EUROSAFE DENMARK A/S (CVR 25472195) | NORMAL | 05.07.2022 | direktør |
Holdbart netværk ApS (CVR 43051059) | NORMAL | 07.02.2022 | direktør |
TELESIKRING A/S (CVR 10665302) | NORMAL | 30.06.2019 | adm. dir |
Santosha ApS (CVR 39659999) | NORMAL | 21.06.2018 | direktør |
Egsgaard - Organisation & Ledelse ApS (CVR 39475340) | NORMAL | 10.04.2018 | direktør |
A Egsgaard Holding ApS (CVR 39066319) | NORMAL | 18.10.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSK VAGT- OG ALARMTEKNIK, TEKNISK DIVISION ApS (CVR 21475106) | TVANGSOPLØST | 12.06.2002 | 10.12.2004 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anett Leth Egsgaard | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anett Leth Egsgaard (antal: 30) | 19 | 1 | 6 | 4 |
Pct. | 63 % | 3 % | 20 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anett Leth Egsgaard (antal: 46) | 15 | 7 | 24 | 0 |
Pct. | 33 % | 15 % | 52 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |