Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Blue Lobster App ApS (CVR 39847027) | UNDER KONKURS | 27.11.2019 | 08.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
IDKY Media ApS (CVR 45064425) | NORMAL | 06.09.2024 | direktør |
Nordic Makers 37 Lemonado ApS (CVR 44844885) | NORMAL | 21.05.2024 | adm. dir |
Golden Lama ApS (CVR 44623692) | NORMAL | 06.02.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 2 ApS (CVR 37868272) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 3 ApS (CVR 37890588) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 5 ApS (CVR 38201166) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 7 ApS (CVR 38399896) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 11 ApS (CVR 38479369) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 12 ApS (CVR 38502832) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 3 B ApS (CVR 39030462) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 2 B ApS (CVR 39295342) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 16 ApS (CVR 39298740) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 12 B ApS (CVR 39317796) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 11 B ApS (CVR 39334852) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 18 ApS (CVR 39701782) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 19 ApS (CVR 39701944) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 21 ApS (CVR 39820056) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 22 ApS (CVR 40085769) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic makers Invest 23 ApS (CVR 40092676) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 24 ApS (CVR 40131108) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 25 ApS (CVR 40400346) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers 27 Cognigy ApS (CVR 40811745) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers 28 Cluedin ApS (CVR 40811850) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 26 ApS (CVR 40819134) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers 2030 Builders ApS (CVR 41481765) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers 31 Hyme ApS (CVR 42996769) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers 32 Hubb ApS (CVR 43219030) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers 34 Plain Complex ApS (CVR 43292048) | NORMAL | 19.01.2024 | direktør |
Nordic Makers 36 Pluto Markets ApS (CVR 44514680) | NORMAL | 14.12.2023 | adm. dir |
Nordic Makers 35 Meaning ApS (CVR 44093553) | NORMAL | 02.06.2023 | direktør |
Pourit ApS (CVR 37756393) | NORMAL | 28.10.2022 | direktør |
Tisdall Group ApS (CVR 39581434) | NORMAL | 11.12.2020 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Nordic Makers Invest 8 ApS (CVR 38455974) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.01.2024 | 03.06.2024 | direktør |
Nordic Makers Invest 17 ApS (CVR 39542285) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.01.2024 | 03.06.2024 | direktør |
Nordic Makers 30 Cooler Future ApS (CVR 41076879) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.01.2024 | 03.06.2024 | direktør |
Nordic Makers 33 Tjommi ApS (CVR 43245546) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.01.2024 | 03.06.2024 | direktør |
Asteikko ApS (CVR 43666592) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.11.2022 | 31.01.2024 | adm. dir |
Blue Lobster App ApS (CVR 39847027) | UNDER KONKURS | 27.11.2019 | 01.06.2022 | direktør |
Blue Lobster App ApS (CVR 39847027) | UNDER KONKURS | 01.09.2018 | 26.11.2019 | adm. dir |
Tisdall Group ApS (CVR 39581434) | NORMAL | 18.05.2018 | 23.10.2020 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nima Sophia Lama Tisdall | 2,56 % | 2,56 % | 2,56 % | 2,56 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Nima Sophia Lama Tisdall (antal: 39) | 32 | 1 | 1 | 5 |
Pct. | 82 % | 3 % | 3 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nima Sophia Lama Tisdall (antal: 47) | 1 | 40 | 5 | 1 |
Pct. | 2 % | 85 % | 11 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |