Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ADP Energy Infrastructure A/S (CVR 43805363) | NORMAL | 16.01.2023 | formand |
Port House A/S (CVR 42496286) | NORMAL | 28.06.2021 | formand |
Thorndahl ApS (CVR 42259837) | NORMAL | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Taulov DryPort A/S (CVR 36033096) | NORMAL | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
FREDERICIA HAVN A/S (CVR 25276922) | NORMAL | 19.06.2019 | formand |
NYBORG HAVN A/S (CVR 25378822) | NORMAL | 19.06.2019 | formand |
Taulov Dry Port Holding A/S (CVR 39013789) | NORMAL | 19.06.2019 | formand |
NYBORG HAVN EJENDOMME I A/S (CVR 28861192) | NORMAL | 15.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
FREDERICIA HAVN EJENDOMME I A/S (CVR 28861982) | NORMAL | 15.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FREDERICIA HAVN A/S (CVR 25276922) | NORMAL | 06.02.2019 | 18.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
NYBORG HAVN A/S (CVR 25378822) | NORMAL | 06.02.2019 | 18.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Taulov Dry Port Holding A/S (CVR 39013789) | NORMAL | 29.09.2017 | 18.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Taulov DryPort A/S (CVR 36033096) | NORMAL | 15.09.2017 | 08.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RADR Holding ApS (CVR 42156450) | NORMAL | 19.02.2021 | direktør |
NYBORG HAVN EJENDOMME I A/S (CVR 28861192) | NORMAL | 21.04.2020 | adm. dir |
FREDERICIA HAVN EJENDOMME I A/S (CVR 28861982) | NORMAL | 21.04.2020 | adm. dir |
ASSOCIATED DANISH PORTS A/S (CVR 25277236) | NORMAL | 19.06.2019 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Taulov DryPort A/S (CVR 36033096) | NORMAL | 19.06.2019 | 28.02.2020 | adm. dir |
Taulov Dry Port Holding A/S (CVR 39013789) | NORMAL | 29.09.2017 | 19.06.2019 | direktør |
NYBORG HAVN EJENDOMME I A/S (CVR 28861192) | NORMAL | 15.09.2017 | 20.04.2020 | direktør |
FREDERICIA HAVN EJENDOMME I A/S (CVR 28861982) | NORMAL | 15.09.2017 | 20.04.2020 | direktør |
Taulov DryPort A/S (CVR 36033096) | NORMAL | 15.09.2017 | 08.12.2017 | direktør |
FREDERICIA HAVN A/S (CVR 25276922) | NORMAL | 01.08.2017 | 19.06.2019 | direktør |
NYBORG HAVN A/S (CVR 25378822) | NORMAL | 01.08.2017 | 19.06.2019 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rune Dalgaard Rasmussen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rune Dalgaard Rasmussen (antal: 12) | 11 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 92 % | 0 % | 0 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rune Dalgaard Rasmussen (antal: 28) | 13 | 11 | 3 | 1 |
Pct. | 46 % | 39 % | 11 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |