Virk/Person | Dato |
---|---|
HR navigator v/Jens Jensen (CVR 36256036) | 01.04.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BUNDGAARD BYG A/S (CVR 10973805) | NORMAL | 14.03.2019 | formand |
HR NAVIGATOR ApS (CVR 32887171) | NORMAL | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
KAELS P/S (CVR 28113056) | NORMAL | 14.09.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Forsyning Helsingør Krongrøn A/S (CVR 41947489) | NORMAL | 14.12.2020 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
CREATION GROUP A/S (CVR 10061741) | NORMAL | 26.06.2018 | 03.07.2024 | formand |
FORSYNING HELSINGØR VARME A/S (CVR 32654193) | NORMAL | 15.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S (CVR 25165160) | NORMAL | 15.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
FORSYNING HELSINGØR A/S (CVR 32059325) | NORMAL | 15.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
FORSYNING HELSINGØR VAND A/S (CVR 32654126) | NORMAL | 15.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S (CVR 32654266) | NORMAL | 15.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
ELEKTRUS A/S (CVR 32654215) | NORMAL | 15.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
FORSYNING HELSINGØR AFFALD A/S (CVR 32654177) | NORMAL | 15.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
LEDPARTNER ApS (CVR 35679340) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 28.09.2016 | 28.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
ACTIONSPORTGAMES A/S (CVR 27072666) | NORMAL | 20.06.2016 | 04.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
BUNDGAARD BYG A/S (CVR 10973805) | NORMAL | 29.03.2016 | 13.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helpwater a/s (CVR 36682353) | NORMAL | 01.02.2016 | 15.11.2019 | formand |
Helpwater a/s (CVR 36682353) | NORMAL | 07.12.2015 | 31.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HR NAVIGATOR ApS (CVR 32887171) | NORMAL | 21.12.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Anders Jensen | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Anders Jensen (antal: 16) | 14 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 88 % | 6 % | 0 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Anders Jensen (antal: 20) | 17 | 1 | 2 | 0 |
Pct. | 85 % | 5 % | 10 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |