Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Rikke Legarth Holding ApS (CVR 41318066) | NORMAL | 24.04.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 01.02.2023 | formand |
PIERRE FINANS GROUP A/S (CVR 19779777) | NORMAL | 20.04.2020 | formand |
PIERRE CONSTRUCTION A/S (CVR 29209405) | NORMAL | 20.04.2020 | formand |
DREJENSHAVE KOLDING A/S (CVR 37557765) | NORMAL | 20.04.2020 | formand |
ELKÆRHOLM PARKEN KOLDING A/S (CVR 37589586) | NORMAL | 20.04.2020 | formand |
DALBY PARKEN KOLDING A/S (CVR 38770608) | NORMAL | 04.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE EJENDOMME A/S (CVR 25486021) | NORMAL | 26.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE LEGARTH HOLDING A/S (CVR 34886490) | NORMAL | 26.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 03.07.2020 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 28.05.2020 | 02.07.2020 | formand |
LASSE LARSEN HUSE A/S (CVR 21784699) | NORMAL | 15.03.2019 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
ELKÆRHOLM PARKEN KOLDING A/S (CVR 37589586) | NORMAL | 04.04.2016 | 19.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
DREJENSHAVE KOLDING A/S (CVR 37557765) | NORMAL | 21.03.2016 | 19.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE FINANS GROUP A/S (CVR 19779777) | NORMAL | 26.02.2015 | 19.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
PIERRE CONSTRUCTION A/S (CVR 29209405) | NORMAL | 26.02.2015 | 19.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Legarth Holding ApS (CVR 41318066) | NORMAL | 24.04.2020 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rikke Schou Legarth | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rikke Schou Legarth (antal: 12) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rikke Schou Legarth (antal: 21) | 15 | 1 | 4 | 1 |
Pct. | 71 % | 5 % | 19 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |