Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henriks Consulting Group Aps (CVR 43313223) | NORMAL | 08.06.2022 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Inchcape Shipping Services Sca A/S (CVR 41964154) | NORMAL | 03.12.2020 | 08.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
RelateIT Vest A/S (CVR 34603448) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2016 | 01.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Endeavour Cells ApS (CVR 37244031) | NORMAL | 19.11.2015 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
C-bed Holding A/S (CVR 37183555) | NORMAL | 19.10.2015 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
First Arctic ApS (CVR 37131016) | NORMAL | 01.10.2015 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
RelateIT A/S (CVR 35480730) | NORMAL | 29.05.2015 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
MONJASA A/S (CVR 26480531) | NORMAL | 22.05.2015 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
DOWNSTREAM HOLDING A/S (CVR 36484063) | NORMAL | 22.05.2015 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
LOGISTICS HOLDING A/S (CVR 36484071) | NORMAL | 22.05.2015 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
MAERSK MIDDLE EAST A/S (CVR 53740111) | NORMAL | 24.11.2006 | 27.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
MEE A/S (CVR 26560438) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.11.2006 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Henriks Consulting Group Aps (CVR 43313223) | NORMAL | 08.06.2022 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AFRICAN RUNNER SHIPPING ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 23.04.2018 | 03.09.2018 | direktør |
MULTIPLE HOLDING ApS (CVR 33058500) | NORMAL | 01.11.2016 | 01.11.2018 | direktør |
C-bed I ApS (CVR 33058578) | NORMAL | 01.11.2016 | 01.11.2018 | direktør |
SKAGERAK ApS (CVR 35832343) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2016 | 31.01.2018 | direktør |
MONJASA HOLDING A/S (CVR 33150709) | NORMAL | 29.01.2016 | 21.12.2018 | direktør |
MONJASA NORDICS ApS (CVR 28995296) | NORMAL | 29.05.2015 | 01.11.2018 | direktør |
Monjasa Provider ApS (CVR 32354106) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2015 | 01.11.2018 | direktør |
Monjasa Chaser ApS (CVR 35835121) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2015 | 01.11.2018 | direktør |
MONJASA CHARTERING ApS (CVR 33245866) | NORMAL | 29.05.2015 | 26.06.2018 | direktør |
MONJASA SPRINTER ApS (CVR 36430087) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2015 | 22.06.2018 | direktør |
ENERGIZER SHIPPING ApS (CVR 31082692) | NORMAL | 29.05.2015 | 03.05.2018 | direktør |
AFRICAN RUNNER SHIPPING ApS (CVR 28298617) | NORMAL | 29.05.2015 | 15.02.2018 | direktør |
MEE A/S (CVR 26560438) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.11.2006 | 29.05.2009 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kenneth Henriks | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kenneth Henriks (antal: 23) | 17 | 0 | 5 | 1 |
Pct. | 74 % | 0 % | 22 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kenneth Henriks (antal: 27) | 11 | 14 | 1 | 1 |
Pct. | 41 % | 52 % | 4 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |