Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Andreas Højmose Damgård Jensen Holding ApS (CVR 39833670) | NORMAL | 03.09.2018 |
Herning Bilen Finans ApS (CVR 37786691) | NORMAL | 06.06.2016 |
Herning Bilen Finans II ApS (CVR 38830643) | NORMAL | 02.08.2017 |
Herning Bilen Finans III ApS (CVR 39400081) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.03.2018 |
Jasmin Juul Andersen Holding ApS (CVR 39834278) | NORMAL | 03.09.2018 |
Josefine Damgård Juul Andersen Holding ApS (CVR 39833530) | NORMAL | 03.09.2018 |
Line Juul Andersen Holding ApS (CVR 39833891) | NORMAL | 03.09.2018 |
Mike Juul Andersen Holding ApS (CVR 39834081) | NORMAL | 03.09.2018 |
SKJERN BILEN HOLDING A/S (CVR 31499003) | NORMAL | 24.06.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AJAJS, HERNING ApS (CVR 34889546) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.12.2012 | 18.12.2012 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SKJERN BILEN HOLDING A/S (CVR 31499003) | NORMAL | 02.07.2012 | 19.12.2023 | formand |
HERNING BILEN FINANS A/S (CVR 32570011) | OPLØST EFTER FUSION | 06.01.2012 | 17.08.2015 | bestyrelse |
HERNING BILEN RUTE A/S (CVR 32139795) | OPLØST EFTER FUSION | 27.04.2009 | 17.08.2015 | formand |
Herning Bilen Specialruter A/S (CVR 31759358) | NORMAL | 17.09.2008 | 19.12.2023 | formand |
HERNING BILEN A/S (CVR 31499615) | NORMAL | 24.06.2008 | 19.12.2023 | formand |
SKJERN BILEN REGIO A/S (CVR 31499127) | OPLØST EFTER FUSION | 24.06.2008 | 17.08.2015 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Josefine Damgård Juul Andersen Holding ApS (CVR 39833530) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Andreas Højmose Damgård Jensen Holding ApS (CVR 39833670) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Line Juul Andersen Holding ApS (CVR 39833891) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Mike Juul Andersen Holding ApS (CVR 39834081) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Jasmin Juul Andersen Holding ApS (CVR 39834278) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Fælles Holding Herning ApS (CVR 39850923) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
ANETTE JUUL ANDERSEN, HERNING HOLDING ApS (CVR 34891052) | NORMAL | 18.12.2012 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AJAJS, HERNING ApS (CVR 34889546) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.12.2012 | 18.12.2012 | direktion |
HERNING BILEN FINANS A/S (CVR 32570011) | OPLØST EFTER FUSION | 06.01.2012 | 17.08.2015 | direktion |
SKJERN BILEN HOLDING A/S (CVR 31499003) | NORMAL | 06.01.2012 | 02.07.2012 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anette Juul Andersen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anette Juul Andersen (antal: 18) | 13 | 0 | 4 | 1 |
Pct. | 72 % | 0 % | 22 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anette Juul Andersen (antal: 40) | 6 | 10 | 14 | 10 |
Pct. | 15 % | 25 % | 35 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |