Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KM01 ApS (CVR 44103192) | NORMAL | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
IP Klosterhaverne P/S (CVR 43256688) | NORMAL | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
ELCON A/S (CVR 10074185) | NORMAL | 02.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Høeg-Hansens Have P/S (CVR 43632132) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.11.2022 | 03.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Edwin Rahrs Vej 73 ApS (CVR 39903261) | OPLØST EFTER FUSION | 09.10.2020 | 08.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
HOLTEPROJEKT A/S BYGHERRERÅDGIVNING (CVR 21457515) | OPLØST EFTER FUSION | 26.02.2020 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
KUBEN MANAGEMENT A/S (CVR 28693036) | NORMAL | 02.01.2019 | 10.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
NRGI HOLDING A/S (CVR 30174011) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2019 | 20.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsudvikling Brahesbakke P/S (CVR 40073922) | OPLØST EFTER FUSION | 07.12.2018 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsudvikling Rådhus Have P/S (CVR 40073981) | OPLØST EFTER FUSION | 07.12.2018 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
BYR GRUPPEN A/S (CVR 32826873) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.2018 | 31.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
NRGi Rådgivning A/S (CVR 33077831) | NORMAL | 01.09.2017 | 02.01.2019 | næstformand |
Selskabet af 2. juli 1982 ApS (CVR 71195414) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.03.2017 | 11.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsudvikling Nyborg Midtermole P/S (CVR 38399047) | OPLØST EFTER FUSION | 08.02.2017 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
EXOMETRIC ApS (CVR 35207155) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.2017 | 20.08.2020 | formand |
NRGi Rådgivning A/S (CVR 33077831) | NORMAL | 16.08.2010 | 31.08.2017 | formand |
EMT NORDIC A/S (CVR 27574203) | OPLØST EFTER FUSION | 13.01.2009 | 23.10.2009 | formand |
FIELD PRODUCTION S.M.B.A. (CVR 19446441) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.04.1996 | 26.05.2008 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KM01 ApS (CVR 44103192) | NORMAL | 01.06.2023 | adm. dir |
KUBEN MANAGEMENT A/S (CVR 28693036) | NORMAL | 17.03.2011 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HOLTEPROJEKT A/S BYGHERRERÅDGIVNING (CVR 21457515) | OPLØST EFTER FUSION | 26.02.2020 | 20.08.2020 | direktør |
BYR GRUPPEN A/S (CVR 32826873) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.2018 | 31.01.2019 | direktør |
EXOMETRIC ApS (CVR 35207155) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2017 | 19.06.2019 | adm. dir |
Selskabet af 2. juli 1982 ApS (CVR 71195414) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.10.2016 | 11.02.2020 | adm. dir |
NRGI ENERGIBESPARELSER A/S (CVR 34087849) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.2011 | 17.02.2014 | direktion |
KUBEN BYFORNYELSE DANMARK A/S (CVR 28711352) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.03.2011 | 27.05.2013 | direktion |
NRGI HOLDING A/S (CVR 30174011) | OPLØST EFTER FUSION | 12.01.2009 | 20.12.2019 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Ulf Christensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henrik Ulf Christensen (antal: 20) | 5 | 0 | 14 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 70 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Ulf Christensen (antal: 28) | 18 | 9 | 1 | 0 |
Pct. | 64 % | 32 % | 4 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |