Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
DTLC ApS (CVR 39224925) | NORMAL | 08.01.2018 |
omhu advokater advokatanpartsselskab (CVR 44716097) | NORMAL | 20.03.2024 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
B&B HANDEL OG SERVICE ApS (CVR 32087159) | TVANGSOPLØST | 25.03.2009 | 17.09.2013 |
CC ESTATE MANAGEMENT ApS (CVR 33769563) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.06.2011 | 19.10.2011 |
Selskabet af 8.4.24 p/s (CVR 44717085) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.03.2024 | 10.05.2024 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Selskabet af 8.4.24 p/s (CVR 44717085) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.03.2024 | 10.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
omhu advokater advokatanpartsselskab (CVR 44716097) | NORMAL | 20.03.2024 | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
33058020 ApS (CVR 33058020) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.07.2010 | 26.04.2011 | bestyrelse |
32788335 ApS (CVR 32788335) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.03.2010 | 26.04.2011 | bestyrelse |
PÆREGRENEN MIDDELFART ApS (CVR 32788394) | NORMAL | 16.03.2010 | 16.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
MIRABELLEGRENEN MIDDELFART ApS (CVR 32788432) | NORMAL | 16.03.2010 | 16.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
JERVELUNDHAVEN ODENSE ApS (CVR 32258565) | OPLØST EFTER FUSION | 28.05.2009 | 16.02.2011 | bestyrelse |
SELSKABET AF 14. MARTS 2012 ApS (CVR 27110827) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2009 | 16.02.2011 | bestyrelse |
DRIFTSSELSKABET AF 18.08.2006 ApS (CVR 29851336) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.08.2008 | 28.11.2008 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DTLC ApS (CVR 39224925) | NORMAL | 08.01.2018 | 23.01.2018 | adm. dir |
CC ESTATE MANAGEMENT ApS (CVR 33769563) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.06.2011 | 19.10.2011 | direktion |
32788335 ApS (CVR 32788335) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2010 | 26.04.2011 | direktion |
33058020 ApS (CVR 33058020) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2010 | 26.04.2011 | direktion |
JERVELUNDHAVEN ODENSE ApS (CVR 32258565) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2010 | 16.02.2011 | direktion |
SELSKABET AF 14. MARTS 2012 ApS (CVR 27110827) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2010 | 16.02.2011 | direktion |
PÆREGRENEN MIDDELFART ApS (CVR 32788394) | NORMAL | 01.10.2010 | 16.02.2011 | direktør |
MIRABELLEGRENEN MIDDELFART ApS (CVR 32788432) | NORMAL | 24.08.2010 | 16.02.2011 | direktør |
B&B HANDEL OG SERVICE ApS (CVR 32087159) | TVANGSOPLØST | 25.03.2009 | 30.11.2011 | direktion |
IQ2 INVEST ApS (CVR 31936578) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.12.2008 | 31.12.2012 | direktør |
PANTEBREVSSELSKABET AF 01.11.1995 ApS (CVR 18927977) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.01.2007 | 28.11.2008 | direktør |
SITREA HAMBURG ApS (CVR 10072867) | NORMAL | 30.01.2007 | 01.07.2008 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Charlotte Carmen Thorup | 0 % | 6,67 % | 20,00 % | 46,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Charlotte Carmen Thorup (antal: 15) | 5 | 7 | 3 | 0 |
Pct. | 33 % | 47 % | 20 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Charlotte Carmen Thorup (antal: 28) | 9 | 12 | 2 | 5 |
Pct. | 32 % | 43 % | 7 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |