Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
INTEGRATION X A/S (CVR 25434099) | NORMAL | 12.05.2000 |
KKFS Holding ApS (CVR 40743839) | NORMAL | 27.08.2019 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MILAN INVEST ApS (CVR 29535027) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.04.2006 | 29.11.2012 |
XINTECH ApS (CVR 24234398) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.07.1999 | 24.11.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Evolog Logistix A/S (CVR 40824537) | NORMAL | 13.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
KKFS Holding ApS (CVR 40743839) | NORMAL | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
KCKF ApS (CVR 40749268) | NORMAL | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Investeringsselskabet Agger og Omegn ApS (CVR 43450859) | NORMAL | 12.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
JW Industri A/S (CVR 36540982) | NORMAL | 04.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Investeringsselskabet 10-2019 ApS (CVR 40761217) | NORMAL | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PROINFO A/S (CVR 26056446) | NORMAL | 27.11.2020 | 09.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Adsbøll Service A/S (CVR 39607670) | NORMAL | 28.02.2020 | 11.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
AH 2022 ApS (CVR 26091225) | UNDER KONKURS | 28.02.2020 | 11.09.2020 | formand |
LIST BYG A/S (CVR 39231417) | NORMAL | 21.02.2020 | 11.09.2020 | formand |
KCKF ApS (CVR 40749268) | NORMAL | 29.08.2019 | 15.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
KKFS Holding ApS (CVR 40743839) | NORMAL | 27.08.2019 | 15.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
JW Industri A/S (CVR 36540982) | NORMAL | 06.05.2019 | 15.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
AE 2022 A/S (CVR 15765542) | UNDER KONKURS | 08.03.2019 | 11.09.2020 | formand |
VSL HOLDING A/S (CVR 11777244) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.05.2009 | 16.08.2010 | bestyrelse |
ACALOR SCANDINAVIA A/S (CVR 10063930) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.05.2009 | 16.08.2010 | bestyrelse |
VSL GULVTEKNIK A/S (CVR 30512944) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.05.2009 | 16.08.2010 | bestyrelse |
VSL COATING A/S (CVR 30512898) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.05.2009 | 16.08.2010 | bestyrelse |
VESLA A/S (CVR 20654333) | NORMAL | 07.05.2009 | 16.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
VESTAS NACELLES A/S (CVR 28118589) | OPLØST EFTER FUSION | 09.02.2009 | 02.03.2009 | bestyrelse |
VESTAS MACHINING A/S (CVR 27989527) | OPLØST EFTER FUSION | 04.02.2009 | 02.03.2009 | bestyrelse |
GOES ApS (CVR 29533806) | TVANGSOPLØST | 28.11.2008 | 05.11.2013 | bestyrelse |
VMV INVEST II ApS (CVR 31478979) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.2008 | 11.03.2009 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET AF 26. MAJ 2008 A/S (CVR 31473942) | TVANGSOPLØST | 28.05.2008 | 24.09.2009 | bestyrelse |
VMV INVEST III ApS (CVR 31472679) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.2008 | 11.03.2009 | bestyrelse |
VMV INVEST I ApS (CVR 31190053) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2007 | 11.03.2009 | bestyrelse |
INTEGRATION X A/S (CVR 25434099) | NORMAL | 06.10.2006 | 13.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
INTEGRATION X A/S (CVR 25434099) | NORMAL | 12.05.2000 | 26.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
XINTECH ApS (CVR 24234398) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.07.1999 | 24.11.2001 | bestyrelse |
X VENTURES ApS (CVR 21464988) | NORMAL | 28.01.1999 | 26.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Investeringsselskabet Agger og Omegn ApS (CVR 43450859) | NORMAL | 18.08.2022 | adm. dir |
Investeringsselskabet 10-2019 ApS (CVR 40761217) | NORMAL | 30.08.2019 | direktør |
KCKF ApS (CVR 40749268) | NORMAL | 29.08.2019 | direktør |
KKFS Holding ApS (CVR 40743839) | NORMAL | 27.08.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
VMV INVEST II ApS (CVR 31478979) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.2008 | 11.03.2009 | direktion |
VMV INVEST III ApS (CVR 31472679) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.2008 | 11.03.2009 | direktion |
VMV INVEST I ApS (CVR 31190053) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.2007 | 11.03.2009 | direktion |
MILAN INVEST ApS (CVR 29535027) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.2007 | 15.08.2012 | direktion |
VENTURE MIDT/VEST A/S (CVR 29323569) | NORMAL | 05.11.2007 | 06.02.2009 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frank Roald Skovsted | 3,45 % | 10,34 % | 13,79 % | 13,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Frank Roald Skovsted (antal: 29) | 13 | 4 | 11 | 1 |
Pct. | 45 % | 14 % | 38 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frank Roald Skovsted (antal: 48) | 30 | 9 | 5 | 4 |
Pct. | 63 % | 19 % | 10 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |