Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
THE CURIOUS COMPANY A/S (CVR 76381712) | NORMAL | 30.05.1997 | 15.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
DUELCO PROCESS A/S (CVR 15007370) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1991 | 09.11.1994 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET EUROPAPLADS A/S (CVR 18594099) | UNDER KONKURS | 09.05.1989 | 14.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
J.Z. RASMUSSEN TRADING A/S (CVR 12607172) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.12.1988 | 31.07.1992 | formand |
ASX 2862 A/S (CVR 70315610) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.09.1984 | 15.07.1988 | bestyrelse |
DUELCO SØNDERBORG A/S (CVR 73643317) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1984 | 09.11.1994 | bestyrelse |
J.Z. RASMUSSEN A/S (CVR 73351014) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.10.1983 | 31.07.1992 | formand |
HANDELSSELSKABET AF 20. FEBRUAR 1998 A/S (CVR 58111317) | OPLØST EFTER FUSION | 20.10.1981 | 09.11.1994 | bestyrelse |
DUELCO AALBORG A/S (CVR 87834115) | OPLØST EFTER FUSION | 28.10.1978 | 19.04.1995 | bestyrelse |
LYDERSENS MASKINFABRIK A/S (CVR 87705714) | TVANGSOPLØST | 27.12.1977 | 16.06.1993 | bestyrelse |
ARNE TOFT A/S (CVR 83106514) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.1976 | 02.12.1993 | bestyrelse |
EKKENBERG ApS (CVR 30632915) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.12.1970 | 05.01.1994 | bestyrelse |
DUELCO HERLEV A/S (CVR 62502428) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1950 | 09.11.1994 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A-Ejd2 ApS (CVR 29169071) | NORMAL | 26.10.2023 | 16.01.2024 | direktør |
AN International Services ApS (CVR 44087448) | NORMAL | 25.05.2023 | 30.04.2024 | direktør |
AEN 11 maj 2023 ApS (CVR 44070065) | NORMAL | 11.05.2023 | 30.04.2024 | direktør |
A-Ejd2 ApS (CVR 29169071) | NORMAL | 10.12.2019 | 28.09.2020 | direktør |
ALDI-HAVERSLEV ApS (CVR 29169055) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.01.2019 | 16.09.2019 | direktør |
ALDI HAVERSLEV K/S (CVR 29181349) | SLETTET | 14.01.2019 | 16.09.2019 | direktør |
A-Ejd1 ApS (CVR 89797217) | NORMAL | 02.01.2018 | 16.01.2024 | adm. dir |
LIDL MANAGEMENT DANMARK ApS (CVR 26625068) | NORMAL | 30.04.2002 | 22.04.2016 | direktør |
BALDUR A/S (CVR 16593877) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.1997 | 30.09.2000 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. DECEMBER 1991 ApS (CVR 14708278) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.08.1990 | 13.08.1993 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET EUROPAPLADS A/S (CVR 18594099) | UNDER KONKURS | 09.05.1989 | 14.10.1993 | direktør |
VENTURE VEST A/S (CVR 10954002) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.04.1987 | 30.06.1993 | direktion |
VENTURE VEST A/S (CVR 76134510) | OPLØST EFTER FUSION | 15.11.1984 | 27.09.1993 | direktion |
VENTURE VEST ADMINISTRATION A/S (CVR 76134618) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.11.1984 | 30.06.1993 | direktion |
NORDSØ KLIT TIMESHARING. HENNE A/S (CVR 73316812) | OPLØST EFTER FUSION | 23.12.1983 | 28.02.1994 | direktion |
NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S (CVR 73316715) | OPLØST EFTER FUSION | 23.12.1983 | 06.10.1993 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET 24.10.1984 ApS (CVR 73412315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.12.1983 | 13.08.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Tang | 0 % | 3,57 % | 3,57 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Finn Tang (antal: 28) | 6 | 2 | 19 | 1 |
Pct. | 21 % | 7 % | 68 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Tang (antal: 30) | 13 | 17 | 0 | 0 |
Pct. | 43 % | 57 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |