Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MARKHOLT HOLDING ApS (CVR 30209923) | NORMAL | 17.01.2007 |
Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS (CVR 29776032) | NORMAL | 15.08.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Markholt & Rand ApS (CVR 40250247) | NORMAL | 11.02.2019 | formand |
G&M Invest ApS (CVR 37954772) | NORMAL | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LYFA ApS (CVR 40390847) | NORMAL | 06.08.2020 | 06.10.2023 | formand |
Lampemesteren A/S (CVR 24210081) | NORMAL | 21.05.2019 | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ravnholt Fuglsang ApS (CVR 33395507) | NORMAL | 18.08.2016 | 04.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Won Wood ApS (CVR 35255117) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.06.2013 | 13.12.2014 | formand |
I LOVE SKAGEN ApS (CVR 35237712) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.04.2013 | 09.12.2014 | formand |
Ravnholt Fuglsang ApS (CVR 33395507) | NORMAL | 24.01.2011 | 17.08.2016 | formand |
MARKHOLT FINANS ApS (CVR 12495935) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.02.2010 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
HOLDINGSELSKABET 12. SEPTEMBER 1912 A/S (CVR 38762613) | NORMAL | 24.05.2007 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS (CVR 29776032) | NORMAL | 11.12.2006 | 08.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LYFA ApS (CVR 40390847) | NORMAL | 06.10.2023 | direktør |
Mønsgade 2 ApS (CVR 42364061) | NORMAL | 03.05.2021 | direktør |
Sonnesgade 13 ApS (CVR 40883355) | NORMAL | 23.10.2019 | direktør |
Markholt Group ApS (CVR 36920009) | NORMAL | 19.08.2018 | adm. dir |
MARKHOLT HOLDING ApS (CVR 30209923) | NORMAL | 17.01.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Tonsure ApS (CVR 42613320) | NORMAL | 13.08.2021 | 12.12.2023 | direktør |
LYFA ApS (CVR 40390847) | NORMAL | 27.03.2019 | 06.08.2020 | direktør |
NORDIC DRAW ApS (CVR 33881983) | NORMAL | 21.08.2018 | 29.10.2018 | adm. dir |
Markholt Ejendomme ApS (CVR 39771241) | OPLØST EFTER FUSION | 06.08.2018 | 03.06.2024 | direktør |
Markholt Finance ApS (CVR 39590212) | OPLØST EFTER FUSION | 18.05.2018 | 03.06.2024 | direktør |
NORDIC DRAW ApS (CVR 33881983) | NORMAL | 26.08.2011 | 10.12.2014 | adm. dir |
MARKHOLT GOLF ApS (CVR 33160593) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.09.2010 | 10.12.2014 | adm. dir |
Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS (CVR 29776032) | NORMAL | 15.08.2006 | 11.12.2006 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Markholt | 0 % | 0 % | 0 % | 5,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rasmus Markholt (antal: 19) | 13 | 1 | 5 | 0 |
Pct. | 68 % | 5 % | 26 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Markholt (antal: 37) | 11 | 13 | 11 | 2 |
Pct. | 30 % | 35 % | 30 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |