Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SECURE HOLDING A/S (CVR 31079314) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.11.2007 | 18.01.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JOHAN BRINCKER HOLDING I ApS (CVR 35474145) | NORMAL | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
JOHAN BRINCKER HOLDING II ApS (CVR 35474161) | NORMAL | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
A/S SECURE (CVR 56773517) | NORMAL | 14.02.1962 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD III (CVR 28521146) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.2014 | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
K/S ROGERSTONE HOLDING (CVR 35235841) | SLETTET | 15.03.2013 | 22.08.2016 | bestyrelse |
JOHAN BRINCKER HOLDING ApS (CVR 31188032) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.12.2008 | 01.09.2013 | bestyrelse |
K/S ROGERSTONE, NEWPORT (CVR 29226121) | NORMAL | 29.02.2008 | 29.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
SECURE HOLDING A/S (CVR 31079314) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.11.2007 | 18.01.2008 | bestyrelse |
K/S HILLERØD III (CVR 28846568) | NORMAL | 22.02.2006 | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET FUGLSANGALLE, FREDERICIA (CVR 25950682) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.05.2002 | 04.02.2008 | bestyrelse |
NORDSJÆLLANDS METALSTØBERI A/S (CVR 16314080) | NORMAL | 01.08.1992 | 29.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
TÅSINGE KOKILLESTØBERI A/S (CVR 15735279) | NORMAL | 01.02.1992 | 10.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
JOHAN BRINCKER A/S (CVR 46457013) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1981 | 21.08.2008 | bestyrelse |
ALUCAST J.B. ApS (CVR 51636112) | NORMAL | 31.10.1974 | 06.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
JU-FORSIKRING G/S (CVR 22434314) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.09.2024 | 29.05.2001 | bestyrelse |
INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S (CVR 10940834) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 26.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JOHAN BRINCKER HOLDING I ApS (CVR 35474145) | NORMAL | 01.09.2013 | direktør |
JOHAN BRINCKER HOLDING II ApS (CVR 35474161) | NORMAL | 01.09.2013 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JOHAN BRINCKER HOLDING ApS (CVR 31188032) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.01.2008 | 01.09.2013 | adm. dir |
OLDENVEJ 4, KVISTGÅRD ApS (CVR 25015843) | TVANGSOPLØST | 08.06.2000 | 14.05.2005 | direktør |
JOHAN BRINCKER A/S (CVR 46457013) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1981 | 21.08.2008 | direktion |
ALUCAST J.B. ApS (CVR 51636112) | NORMAL | 31.10.1974 | 01.09.2005 | direktør |
A/S SECURE (CVR 56773517) | NORMAL | 14.02.1962 | 01.09.2005 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Johan Ramm Brincker | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Michael Johan Ramm Brincker (antal: 19) | 9 | 1 | 6 | 3 |
Pct. | 47 % | 5 % | 32 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Johan Ramm Brincker (antal: 31) | 16 | 7 | 6 | 2 |
Pct. | 52 % | 23 % | 19 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |