Virk/Person | Dato |
---|---|
Tirslund Vindmøllelaug I/S (CVR 20747668) | 23.04.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DANSK POLYGLAS A/S (CVR 21802042) | NORMAL | 30.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Nordtech-Vetec A/S (CVR 18175509) | NORMAL | 18.08.2023 | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
PCH ENGINEERING A/S (CVR 20891386) | NORMAL | 20.05.2021 | 10.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
PCH INVESTMENT A/S (CVR 36503203) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.2021 | 20.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
KK Wind Solutions Vojens A/S (CVR 19863271) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.2020 | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Clobotics Repair Services ApS (CVR 35679251) | OPLØST EFTER FUSION | 26.08.2020 | 22.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
KK Wind Solutions Service A/S (CVR 36922796) | OPLØST EFTER FUSION | 16.04.2020 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Difko Forvaltning A/S (CVR 40096957) | NORMAL | 08.11.2019 | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
VINDENERGI DANMARK AMBA (CVR 21973505) | NORMAL | 06.04.2019 | 18.04.2020 | suppleant |
DIFKO A/S (CVR 19529142) | NORMAL | 01.05.2018 | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
A/S Difko Aarhus Syd (CVR 37842435) | NORMAL | 01.02.2018 | 06.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
DIFKO A/S (CVR 19529142) | NORMAL | 02.01.2018 | 30.04.2018 | næstformand |
DIFKO A/S (CVR 19529142) | NORMAL | 03.10.2016 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
DIFKO A/S (CVR 19529142) | NORMAL | 02.05.2016 | 02.10.2016 | næstformand |
DANSK INVESTERINGSFOND (CVR 60379912) | NORMAL | 21.03.2009 | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
DIFKO A/S (CVR 19529142) | NORMAL | 21.03.2009 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
DIFKO HOLSTEBRO IV ApS (CVR 28715862) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2005 | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
K/S DIFKO HOLSTEBRO IV (CVR 28716117) | NORMAL | 28.11.2005 | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KWH Aps (CVR 40042873) | NORMAL | 22.11.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Datoselskabet af 6. august 2020 ApS (CVR 38475436) | UNDER KONKURS | 29.11.2019 | 15.01.2020 | direktør |
A1 Offshore Solutions ApS (CVR 38474979) | UNDER KONKURS | 25.11.2019 | 15.01.2020 | direktør |
Wilson Offshore A/S (CVR 38664360) | NORMAL | 06.09.2019 | 28.01.2020 | adm. dir |
KWH Ecopart I/S (CVR 40046763) | SLETTET | 23.11.2018 | 02.02.2022 | direktør |
DIFKO HOLSTEBRO IV ApS (CVR 28715862) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2005 | 24.04.2024 | direktør |
K/S DIFKO HOLSTEBRO IV (CVR 28716117) | NORMAL | 28.11.2005 | 25.05.2009 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Wichmann-Hansen | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kim Wichmann-Hansen (antal: 42) | 28 | 2 | 7 | 5 |
Pct. | 67 % | 5 % | 17 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Wichmann-Hansen (antal: 55) | 19 | 7 | 28 | 1 |
Pct. | 35 % | 13 % | 51 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |