Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SVANE KØKKENET ROSKILDE ApS (CVR 32451543) | NORMAL | 05.03.2013 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
SVANE KØKKENET HILLERØD ApS (CVR 32303099) | NORMAL | 05.03.2013 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
SVANE KØKKENET ROSKILDE ApS (CVR 32451543) | NORMAL | 17.09.2009 | 21.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
ATIVNI HOLDING A/S (CVR 30507231) | NORMAL | 03.07.2008 | 05.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
INVITA KØBENHAVN A/S (CVR 31172144) | NORMAL | 03.01.2008 | 05.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Black Swan Lifestyle ApS (CVR 44709007) | NORMAL | 14.03.2024 | direktør |
SVANE KØKKENET NÆSTVED ApS (CVR 32296823) | NORMAL | 16.01.2023 | adm. dir |
Svane Køkkenet Holbæk ApS (CVR 37406414) | NORMAL | 16.01.2023 | adm. dir |
Svane Køkkenet Slagelse ApS (CVR 43763237) | NORMAL | 09.01.2023 | adm. dir |
Svane Køkkenet Køge ApS (CVR 43527932) | NORMAL | 20.09.2022 | adm. dir |
Svane Køkkenet København ApS (CVR 32556108) | NORMAL | 05.01.2021 | adm. dir |
Black Swan rådgivning og projektering ApS (CVR 40499121) | NORMAL | 01.01.2021 | adm. dir |
Det Gamle Teglværk ApS (CVR 39985497) | NORMAL | 31.10.2018 | adm. dir |
NAKORA Holding ApS (CVR 39983214) | NORMAL | 30.10.2018 | adm. dir |
ANKORA Holding ApS (CVR 39983230) | NORMAL | 30.10.2018 | adm. dir |
TANKORA Holding ApS (CVR 39984989) | NORMAL | 30.10.2018 | adm. dir |
SVANE KØKKENET ROSKILDE ApS (CVR 32451543) | NORMAL | 05.03.2013 | direktør |
SVANE KØKKENET HILLERØD ApS (CVR 32303099) | NORMAL | 05.03.2013 | direktør |
Svane Køkkenet Sjælland ApS (CVR 33242530) | NORMAL | 01.03.2013 | direktør |
TKN HOLDING ApS (CVR 31171938) | NORMAL | 03.01.2008 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Belfastvej10 IVS (CVR 39717174) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.07.2018 | 05.10.2020 | direktør |
HKR Ejendomsholding ApS (CVR 39510723) | NORMAL | 23.04.2018 | 31.12.2020 | direktør |
Kofoedoglorentzo ApS (CVR 37102490) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.09.2015 | 12.04.2017 | direktør |
Wood and Wood Entreprise ApS (CVR 31852706) | NORMAL | 19.11.2008 | 20.02.2013 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Kofoed Nielsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Kofoed Nielsen (antal: 25) | 21 | 0 | 4 | 0 |
Pct. | 84 % | 0 % | 16 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Kofoed Nielsen (antal: 44) | 5 | 19 | 19 | 1 |
Pct. | 11 % | 43 % | 43 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |