Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KEL-BERG FINANS A/S (CVR 35815368) | NORMAL | 26.03.2014 |
Mieritz Advokatfirma ApS (CVR 30242157) | NORMAL | 06.02.2007 |
Mieritz Holding Advokatanpartsselskab (CVR 44143275) | NORMAL | 27.06.2023 |
Mieritz Trading ApS (CVR 36723823) | NORMAL | 24.04.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ledestjernen STU og botilbud ApS (CVR 43275089) | NORMAL | 31.10.2023 | formand |
Ginbutikken.dk ApS (CVR 41762926) | NORMAL | 15.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
BeGin CPH ApS (CVR 40547886) | NORMAL | 29.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
BILHUSET LAURSEN A/S (CVR 33076045) | NORMAL | 14.11.2012 | formand |
MIERITZ INVEST ApS (CVR 12941730) | NORMAL | 20.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
MIERITZ ApS (CVR 13687102) | NORMAL | 20.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ginbutikken.dk ApS (CVR 41762926) | NORMAL | 29.04.2021 | 14.09.2022 | formand |
Nørregaard Advokatfirma A/S (CVR 34723575) | NORMAL | 30.06.2020 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
CT Flyt & Service Vest ApS (CVR 39236796) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2018 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
KLH ISOLERING A/S (CVR 35816577) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.05.2016 | 06.06.2017 | formand |
TIC ApS (CVR 34581401) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.05.2016 | 06.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Movato ApS (CVR 35378995) | NORMAL | 20.04.2016 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 1. juli 2006 ApS (CVR 29771626) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.12.2015 | 31.12.2016 | formand |
CAPA ENTREPRISE. A/S (CVR 36542497) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.05.2015 | 03.10.2016 | formand |
SCANRENT ApS (CVR 35405070) | OPLØST EFTER FUSION | 22.07.2013 | 19.12.2014 | formand |
I.CO.P SCANDINAVIA A/S (CVR 35404910) | OPLØST EFTER FUSION | 20.06.2013 | 26.11.2014 | bestyrelse |
DREIST HANSEN HOLDING A/S (CVR 17003275) | NORMAL | 21.05.2013 | 10.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Administrationsselskabet af 20.12.2012 A/S (CVR 34891206) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2012 | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
K/S KATRINEHOLM III (CVR 30726308) | SLETTET | 20.03.2012 | 14.03.2013 | bestyrelse |
NTG ROAD A/S (CVR 33572190) | NORMAL | 10.03.2011 | 28.04.2011 | formand |
K/S HEDEN - KATRINEHOLM (CVR 29919003) | SLETTET | 09.03.2011 | 14.03.2013 | bestyrelse |
DreistStorgaard Advokater A/S (CVR 32300456) | NORMAL | 23.12.2009 | 30.06.2015 | formand |
DREIST HANSEN HOLDING A/S (CVR 17003275) | NORMAL | 01.11.2008 | 13.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSSELSKABET DITUS I A/S (CVR 31601320) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.07.2008 | 03.04.2009 | bestyrelse |
ADURO ASSET GROUP EUROPE A/S (CVR 31582164) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.06.2008 | 13.03.2009 | bestyrelse |
Mieritz Advokatfirma ApS (CVR 30242157) | NORMAL | 06.02.2007 | 06.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Mieritz Holding Advokatanpartsselskab (CVR 44143275) | NORMAL | 27.06.2023 | adm. dir |
BeGin CPH ApS (CVR 40547886) | NORMAL | 01.04.2021 | adm. dir |
RUMIE Invest ApS (CVR 37672505) | NORMAL | 10.05.2016 | direktør |
Mieritz Trading ApS (CVR 36723823) | NORMAL | 24.04.2015 | direktør |
Mieritz Advokatfirma ApS (CVR 30242157) | NORMAL | 06.02.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BeGin CPH ApS (CVR 40547886) | NORMAL | 27.05.2019 | 31.03.2021 | direktør |
Nørregaard|Mieritz I/S (CVR 36927186) | SLETTET | 18.06.2015 | 17.10.2022 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET LØNAGERHUSE ApS (CVR 35532943) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.11.2013 | 01.01.2015 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Køppen Fenger-Mieritz | 4,76 % | 4,76 % | 9,52 % | 19,05 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jesper Køppen Fenger-Mieritz (antal: 43) | 16 | 8 | 14 | 5 |
Pct. | 37 % | 19 % | 33 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Køppen Fenger-Mieritz (antal: 61) | 26 | 8 | 8 | 19 |
Pct. | 43 % | 13 % | 13 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Virksomhed | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejbyvej 53 ApS (CVR 39395606) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-11-11 | likvidator |
TIC ApS (CVR 34581401) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-01-06 | likvidator |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
Tool Rescue ApS (CVR 41616229) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-08-26 | 2023-01-13 | likvidator |
Vejter og Giersing Holding ApS (CVR 41534575) | UNDER KONKURS | 2023-09-28 | 2023-11-06 | likvidator |
Malerfirmaet Januar 2020 ApS (CVR 35210075) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-01-24 | 2020-11-04 | likvidator |
MySkySafe ApS (CVR 36955929) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-11-09 | 2019-02-04 | likvidator |
ØHV6 ApS (CVR 31766060) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-12-04 | 2013-04-12 | likvidator |
MBM Engineering ApS (CVR 40053441) | TVANGSOPLØST | 2021-12-02 | 2022-09-09 | likvidator |
Maniem IVS (CVR 36952474) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-11-09 | 2019-02-04 | likvidator |
AXB INVEST ApS (CVR 29804516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-01-20 | 2015-09-18 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET LØNAGERHUSE ApS (CVR 35532943) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-01-01 | 2015-04-16 | likvidator |
Falstersvej 24 ApS (CVR 38537547) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2019-10-29 | 2020-08-21 | likvidator |
PN INVEST KØGE AF 2013 ApS (CVR 29144265) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-09-20 | 2014-02-20 | likvidator |
RÖWA ApS (CVR 34072922) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-11-30 | 2018-08-17 | likvidator |
NAGEO Holding IVS (CVR 36954132) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-11-09 | 2019-02-04 | likvidator |