Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
IBURG HOLDING ApS (CVR 35253599) | NORMAL | 24.05.2013 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
IBURG GRAFISK PRODUKTION ApS (CVR 30530853) | OPLØST EFTER FUSION | 10.10.2008 | 01.03.2024 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Åbogade Holding A/S (CVR 42858951) | NORMAL | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Åbogade A/S (CVR 42861251) | NORMAL | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Ribersgade Holding A/S (CVR 40254609) | NORMAL | 18.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Ribersgade A/S (CVR 40254781) | NORMAL | 18.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET MATHILDE PARKEN ApS (CVR 33873441) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.03.2016 | 22.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
CMRF SG90 PropCo A/S (CVR 36698470) | NORMAL | 09.06.2015 | 09.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
RMB 1 - REKLAME & MARKETING BUTIKKEN ApS (CVR 30573269) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2008 | 31.08.2009 | bestyrelse |
RMB 4 - REKLAME & MARKETING BUTIKKEN ApS (CVR 30494091) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2008 | 31.08.2009 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
IBURG HOLDING ApS (CVR 35253599) | NORMAL | 24.05.2013 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
IBURG GRAFISK PRODUKTION ApS (CVR 30530853) | OPLØST EFTER FUSION | 10.10.2008 | 01.03.2024 | adm. dir |
RMB 4 - REKLAME & MARKETING BUTIKKEN ApS (CVR 30494091) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2008 | 31.08.2009 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Iburg | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Iburg (antal: 10) | 6 | 0 | 4 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 40 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Iburg (antal: 16) | 8 | 3 | 3 | 2 |
Pct. | 50 % | 19 % | 19 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |