Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
LEESING ApS (CVR 28714459) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.05.2005 | 07.04.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
B. L. FINANS ApS (CVR 20676507) | NORMAL | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carta Deleleasing A/S (CVR 37071390) | NORMAL | 10.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carta Flexleasing A/S (CVR 37071609) | NORMAL | 10.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NORDIC DRIVE ApS (CVR 34730539) | NORMAL | 09.05.2016 | 01.04.2023 | formand |
CARTA AUTOFINANS A/S (CVR 13121184) | NORMAL | 05.03.2014 | 05.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 25. november 2019 A/S (CVR 16217247) | OPLØST EFTER FUSION | 05.03.2014 | 14.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
CARTA AUTOFINANS I A/S (CVR 28286309) | OPLØST EFTER FUSION | 05.03.2014 | 24.03.2015 | bestyrelse |
DEPECTIO ApS (CVR 28143478) | NORMAL | 19.09.2005 | 21.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CARTA AUTOFINANS A/S (CVR 13121184) | NORMAL | 19.11.2019 | direktør |
Carta Deleleasing A/S (CVR 37071390) | NORMAL | 19.11.2019 | direktør |
Carta Flexleasing A/S (CVR 37071609) | NORMAL | 19.11.2019 | direktør |
Depectio Invest ApS (CVR 37613754) | NORMAL | 14.04.2016 | direktør |
CARTA FINANS ApS (CVR 79544310) | NORMAL | 05.03.2014 | direktør |
CARTA GROUP ApS (CVR 35670246) | NORMAL | 24.02.2014 | adm. dir |
DEPECTIO ApS (CVR 28143478) | NORMAL | 15.08.2005 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Camilla Liedner Invest ApS (CVR 18947900) | NORMAL | 05.03.2014 | 26.10.2020 | direktør |
CARTA BOLIGFINANS ApS (CVR 25602919) | OPLØST EFTER FUSION | 05.03.2014 | 12.04.2017 | direktør |
DEPECTIO ApS (CVR 28143478) | NORMAL | 15.08.2005 | 19.09.2005 | direktør |
LEESING ApS (CVR 28714459) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.05.2005 | 07.04.2008 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Malene Larsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Malene Larsen (antal: 14) | 10 | 0 | 4 | 0 |
Pct. | 71 % | 0 % | 29 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Malene Larsen (antal: 29) | 8 | 11 | 9 | 1 |
Pct. | 28 % | 38 % | 31 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |