Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
J. SKJELDBORG ApS (CVR 29634645) | TVANGSOPLØST | 03.07.2006 | 18.01.2023 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Company Healthcare A/S (CVR 41111135) | NORMAL | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Privatmedicinsk Klinik Mølholm A/S (CVR 40846727) | NORMAL | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTAR MØLHOLM ApS (CVR 35045848) | NORMAL | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM P/S (CVR 35206264) | NORMAL | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
VEJLEFJORD REHABILITERINGSCENTER A/S (CVR 32761682) | NORMAL | 18.06.2015 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
NYFJORDBO ApS (CVR 35531491) | NORMAL | 20.04.2015 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
EIRA RADIOLOGISK CENTER A/S (CVR 30559592) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 06.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
EIRA NORDIC SKILLSLAB, ÅRHUS ApS (CVR 29796181) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.10.2006 | 01.03.2011 | bestyrelse |
ARTRO HOLDING II A/S (CVR 28656793) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.07.2006 | 31.05.2013 | bestyrelse |
ARTRO HOLDING I A/S (CVR 28656580) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.07.2006 | 24.08.2010 | bestyrelse |
EIRA - PRIVATHOSPITALET SKEJBY A/S (CVR 28661789) | OPLØST EFTER FUSION | 03.07.2006 | 01.07.2010 | bestyrelse |
DATOSELSKABET PHM AF 26. MARTS 2013 A/S (CVR 15645385) | OPLØST EFTER SPALTNING | 22.12.2004 | 02.06.2006 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Privatmedicinsk Klinik Mølholm A/S (CVR 40846727) | NORMAL | 30.09.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
J. SKJELDBORG ApS (CVR 29634645) | TVANGSOPLØST | 21.09.2021 | 14.01.2022 | direktør |
NYFJORDBO ApS (CVR 35531491) | NORMAL | 14.11.2013 | 31.05.2015 | direktør |
MY LIFE SKODSBORG ApS (CVR 35481850) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.09.2013 | 31.05.2015 | direktion |
VEJLEFJORD REHABILITERINGSCENTER A/S (CVR 32761682) | NORMAL | 14.12.2012 | 31.05.2015 | direktør |
VEJLEFJORD-FONDEN (CVR 13909644) | NORMAL | 10.12.2012 | 02.05.2013 | direktør |
MY LIFE ApS (CVR 33054491) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2010 | 31.05.2015 | direktion |
EIRA NORDIC CARE ApS (CVR 33051735) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.06.2010 | 26.08.2020 | direktion |
J. SKJELDBORG ApS (CVR 29634645) | TVANGSOPLØST | 03.07.2006 | 18.08.2021 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jeanette Skjeldborg Johannsen | 5,88 % | 5,88 % | 17,65 % | 17,65 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jeanette Skjeldborg Johannsen (antal: 17) | 7 | 3 | 7 | 0 |
Pct. | 41 % | 18 % | 41 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jeanette Skjeldborg Johannsen (antal: 24) | 12 | 9 | 2 | 1 |
Pct. | 50 % | 38 % | 8 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |