Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ADVOKATANPARTSSELSKABET ULRIKKEHOLM (CVR 32278809) | NORMAL | 01.07.2009 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD ROSKILDEADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 29840148) | OPLØST EFTER FUSION | 22.08.2006 | 21.01.2010 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RRR2016 A/S (CVR 34089876) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.03.2016 | 14.06.2017 | suppleant |
RET&RÅD A/S (CVR 16763497) | NORMAL | 03.03.2016 | 23.03.2017 | suppleant |
RRR2016 A/S (CVR 34089876) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.02.2012 | 14.03.2013 | bestyrelse |
PARTNER ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 26404606) | NORMAL | 07.09.2009 | 05.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Milthers & Nielsen advokater ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 30550439) | NORMAL | 07.09.2009 | 08.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD ROSKILDEADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 29840148) | OPLØST EFTER FUSION | 15.01.2009 | 21.01.2010 | bestyrelse |
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD ROSKILDEADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 29840148) | OPLØST EFTER FUSION | 11.10.2006 | 17.09.2008 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ADVOKATANPARTSSELSKABET ULRIKKEHOLM (CVR 32278809) | NORMAL | 01.07.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FÆRGEGÅRDEN HOLDING ApS (CVR 31584213) | NORMAL | 03.06.2015 | 22.02.2021 | direktør |
PARTNER ADVOKATER RET&RÅD ROSKILDEADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 29840148) | OPLØST EFTER FUSION | 11.10.2006 | 21.01.2010 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Lyshøj Ulrikkeholm | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mads Lyshøj Ulrikkeholm (antal: 10) | 5 | 1 | 2 | 2 |
Pct. | 50 % | 10 % | 20 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Lyshøj Ulrikkeholm (antal: 16) | 7 | 3 | 3 | 3 |
Pct. | 44 % | 19 % | 19 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
TIANSHI DANMARK SUNDHEDSPRODUKTER ApS (CVR 25771478) | OPLØST EFTER KONKURS | 2004-10-08 | 2006-02-20 | likvidator |