Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nextway Software A/S (CVR 10104106) | NORMAL | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nextway Software Denmark A/S (CVR 20145803) | NORMAL | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nextway Holding ApS (CVR 44924749) | NORMAL | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nextway Group ApS (CVR 44925524) | NORMAL | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
DESIGN CONCEPT DENMARK A/S (CVR 14684743) | NORMAL | 20.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
OLSEN & PARTNERE ApS (CVR 34055327) | NORMAL | 06.04.2017 | formand |
LARS RÜGER HR A/S (CVR 32364373) | NORMAL | 18.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Nextway Software A/S (CVR 10104106) | NORMAL | 01.12.2020 | 09.07.2024 | formand |
Nextway Software A/S (CVR 10104106) | NORMAL | 06.06.2019 | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
MULTI-SUPPORT INTERNATIONAL A/S (CVR 21770779) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.2013 | 06.06.2019 | bestyrelse |
PRO-WOOD A/S (CVR 32447473) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.02.2012 | 13.05.2013 | bestyrelse |
FRASTER ApS (CVR 37005614) | NORMAL | 06.01.2012 | 15.01.2014 | formand |
DESIGN CONCEPT DENMARK A/S (CVR 14684743) | NORMAL | 28.02.2010 | 19.03.2024 | formand |
Datoselskabet af 27. februar 2019 A/S (CVR 28279752) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.06.2006 | 25.08.2009 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LARS RÜGER HR A/S (CVR 32364373) | NORMAL | 17.08.2009 | direktør |
RÜGER HOLDING ApS (CVR 27683509) | NORMAL | 06.04.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Datoselskabet af 27. februar 2019 A/S (CVR 28279752) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.2004 | 25.08.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Erik Rüger Jepsen | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Erik Rüger Jepsen (antal: 14) | 9 | 2 | 2 | 1 |
Pct. | 64 % | 14 % | 14 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Erik Rüger Jepsen (antal: 20) | 14 | 3 | 2 | 1 |
Pct. | 70 % | 15 % | 10 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |