Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsvisioner Holding A/S (CVR 44855925) | NORMAL | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Antoinettesminde Holding A/S (CVR 67316819) | NORMAL | 01.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSVISIONER A/S (CVR 35041303) | NORMAL | 25.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ambrosia Group ApS (CVR 36707720) | NORMAL | 30.06.2022 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Vestsjællands ejendomme ApS (CVR 37114081) | NORMAL | 18.02.2016 | 21.02.2017 | formand |
SANTA RITA INVEST A/S (CVR 29443920) | NORMAL | 02.12.2014 | 16.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kordt Holding A/S (CVR 28298994) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.09.2013 | 09.09.2013 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Hejrevej 38 ApS (CVR 44935767) | NORMAL | 01.07.2024 | direktør |
Ejendomsvisioner Holding A/S (CVR 44855925) | NORMAL | 27.05.2024 | adm. dir |
EV VVS Aps (CVR 44630982) | NORMAL | 12.02.2024 | adm. dir |
Søborg Hovedgade 129-135 ApS (CVR 44314320) | NORMAL | 20.09.2023 | direktør |
IWH Ejendomme 2 ApS (CVR 44026376) | NORMAL | 01.05.2023 | direktør |
Saxovej 75 ApS (CVR 44027038) | NORMAL | 01.05.2023 | direktør |
Arne Aksel Danmark ApS (CVR 43815318) | NORMAL | 31.01.2023 | direktør |
Hejrevej 35 ApS (CVR 43488082) | NORMAL | 01.09.2022 | direktør |
EV EL ApS (CVR 43380664) | NORMAL | 01.07.2022 | direktør |
Dortheavej 59 ApS (CVR 41285869) | NORMAL | 02.05.2022 | adm. dir |
M - INVEST 5 ApS (CVR 27490972) | NORMAL | 01.05.2022 | direktør |
RP og IWH Invest ApS (CVR 43150987) | NORMAL | 21.03.2022 | direktør |
JL og IWH Invest ApS (CVR 43167030) | NORMAL | 17.03.2022 | direktør |
Rebekkavej 1 ApS (CVR 41504471) | NORMAL | 30.09.2021 | direktør |
Rebekkavej 3 ApS (CVR 41504587) | NORMAL | 30.09.2021 | direktør |
Frederikssundsvej 161 ApS (CVR 41250216) | NORMAL | 19.03.2020 | direktør |
Brogårdsvej 115 ApS (CVR 41000562) | NORMAL | 03.12.2019 | adm. dir |
Bellahøjvej 115 ApS (CVR 40755829) | NORMAL | 28.08.2019 | direktør |
EV Byggeri ApS (CVR 40324186) | NORMAL | 01.03.2019 | adm. dir |
Ejendomsvisioner Facility Service ApS (CVR 40047212) | NORMAL | 22.11.2018 | adm. dir |
Jyllingevej 64 ApS (CVR 39857952) | NORMAL | 05.09.2018 | adm. dir |
EV Finansiering ApS (CVR 39817357) | NORMAL | 21.08.2018 | adm. dir |
Holdingselskabet af 12-08-2017 ApS (CVR 38977164) | NORMAL | 02.10.2017 | adm. dir |
Roskildevej 282-284 ApS (CVR 38978942) | NORMAL | 02.10.2017 | adm. dir |
Holdingselskabet af 18-03-2016 ApS (CVR 37560790) | NORMAL | 22.03.2016 | adm. dir |
Rådmandsgaarden ApS (CVR 37577243) | NORMAL | 22.03.2016 | adm. dir |
Vestsjællands ejendomme ApS (CVR 37114081) | NORMAL | 28.09.2015 | direktør |
IWH Medinvest ApS (CVR 36985828) | NORMAL | 11.08.2015 | adm. dir |
IWH Ejendomme ApS (CVR 36723335) | NORMAL | 23.04.2015 | direktør |
EJENDOMSVISIONER A/S (CVR 35041303) | NORMAL | 26.06.2014 | direktør |
IWH Ejendomsinvest ApS (CVR 15342374) | NORMAL | 21.05.2014 | adm. dir |
JAL INVEST ApS (CVR 33361963) | NORMAL | 21.05.2014 | direktør |
IWH Holding ApS (CVR 35041346) | NORMAL | 05.02.2013 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EU Holding ApS (CVR 39359979) | NORMAL | 30.06.2022 | 31.01.2024 | direktør |
Euro Economics X ApS (CVR 26146062) | NORMAL | 21.05.2014 | 20.06.2017 | adm. dir |
Euro Economics X Holding ApS (CVR 20805285) | NORMAL | 21.05.2014 | 20.06.2017 | direktør |
Selskab 2 af 17. juni 2019 ApS (CVR 73771617) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.05.2014 | 30.04.2017 | direktion |
Antoinettesminde Holding A/S (CVR 67316819) | NORMAL | 01.05.2014 | 04.08.2016 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ian Winther-Høiland | 0 % | 0 % | 0 % | 4,44 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ian Winther-Høiland (antal: 45) | 42 | 2 | 1 | 0 |
Pct. | 93 % | 4 % | 2 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ian Winther-Høiland (antal: 85) | 7 | 38 | 39 | 1 |
Pct. | 8 % | 45 % | 46 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |