Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ELDON BIOLOGICALS A/S (CVR 26747007) | NORMAL | 10.08.2002 |
MEDI-TRADE ApS (CVR 20484675) | NORMAL | 17.12.1997 |
Pharmagen ApS (CVR 36687193) | NORMAL | 18.03.2015 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 12.3.1996 A/S (CVR 12348800) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.07.1988 | 18.01.2002 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ELDON BIOLOGICALS A/S (CVR 26747007) | NORMAL | 10.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
MEDI-TRADE ApS (CVR 20484675) | NORMAL | 17.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Dana Genetic A/S (CVR 37298182) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.12.2015 | 14.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
ELDONCARD A/S (CVR 17126393) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1993 | 05.09.2007 | bestyrelse |
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 12.3.1996 A/S (CVR 12348800) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.07.1988 | 17.05.1991 | bestyrelse |
HENOL KEMI ApS, KLÆBESTOFFER OG MASKINER (CVR 49860811) | TVANGSOPLØST | 30.12.1975 | 24.07.1989 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Pharmagen ApS (CVR 36687193) | NORMAL | 18.03.2015 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Dana Genetic A/S (CVR 37298182) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.12.2015 | 14.02.2023 | adm. dir |
Dana Genetic A/S (CVR 37298182) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.12.2015 | 14.12.2015 | direktør |
ELDON BIOLOGICALS A/S (CVR 26747007) | NORMAL | 10.08.2002 | 01.12.2020 | direktør |
ELDONCARD A/S (CVR 17126393) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.04.2002 | 05.09.2007 | direktion |
MEDI-TRADE ApS (CVR 20484675) | NORMAL | 17.12.1997 | 20.12.2023 | direktør |
ELDONCARD A/S (CVR 17126393) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1993 | 16.11.2001 | direktion |
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 12.3.1996 A/S (CVR 12348800) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.07.1988 | 07.03.1996 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans-Ole Hedegaard | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans-Ole Hedegaard (antal: 7) | 3 | 2 | 2 | 0 |
Pct. | 43 % | 29 % | 29 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans-Ole Hedegaard (antal: 20) | 6 | 8 | 2 | 4 |
Pct. | 30 % | 40 % | 10 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |