Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ON BYG ApS (CVR 27710786) | NORMAL | 12.05.2004 | 15.04.2023 | direktør |
ON HANDEL ApS (CVR 80161115) | NORMAL | 01.01.1996 | 15.04.2023 | direktør |
SOMMERSTED SANDBLÆSNING ApS (CVR 11497004) | TVANGSOPLØST | 01.10.1987 | 26.11.1991 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Nissen | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ole Nissen (antal: 3) | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 67 % | 33 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Nissen (antal: 3) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |