Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MATHIESEN & NEBELING HOLDING ApS (CVR 26124492) | NORMAL | 29.06.2001 |
NYT SYN Holding A/S (CVR 30198727) | NORMAL | 11.01.2007 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Krisecenter Taastrup ApS (CVR 38359029) | NORMAL | 02.01.2018 | formand |
OptikIT A/S (CVR 38506668) | NORMAL | 07.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
OPTIKIT Holding ApS (CVR 13613281) | NORMAL | 25.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NYT SYN DANMARK A/S (CVR 17999842) | NORMAL | 12.08.2010 | 21.10.2014 | næstformand |
NYT SYN Holding A/S (CVR 30198727) | NORMAL | 12.08.2010 | 21.10.2014 | næstformand |
PROFIL OPTIK FREDERIKSHAVN/JAN VINTHER A/S (CVR 27116191) | OPLØST EFTER FUSION | 16.04.2003 | 02.08.2005 | formand |
NYT SYN DANMARK A/S (CVR 17999842) | NORMAL | 16.03.2002 | 05.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
MATHIESEN & NEBELING OPTIK ApS (CVR 51650115) | NORMAL | 29.06.2001 | 16.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
MATHIESEN & NEBELING HOLDING ApS (CVR 26124492) | NORMAL | 29.06.2001 | 16.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MATHIESEN & NEBELING OPTIK ApS (CVR 51650115) | NORMAL | 16.01.2006 | direktør |
MATHIESEN & NEBELING HOLDING ApS (CVR 26124492) | NORMAL | 16.01.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OPTIKIT Holding ApS (CVR 13613281) | NORMAL | 18.01.2019 | 01.09.2019 | adm. dir |
OptikIT A/S (CVR 38506668) | NORMAL | 18.01.2019 | 01.09.2019 | adm. dir |
NYT SYN DANMARK A/S (CVR 17999842) | NORMAL | 23.03.2010 | 05.07.2010 | direktør |
NYT SYN Holding A/S (CVR 30198727) | NORMAL | 23.03.2010 | 05.07.2010 | direktør |
NYT SYN DANMARK A/S (CVR 17999842) | NORMAL | 14.04.2005 | 01.07.2005 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Raben Nebeling | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Niels Raben Nebeling (antal: 9) | 7 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 78 % | 0 % | 11 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Raben Nebeling (antal: 21) | 9 | 7 | 3 | 2 |
Pct. | 43 % | 33 % | 14 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |