Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
KOMSJAISK HOLDING ApS (CVR 32294758) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.06.2009 | 24.09.2018 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ENTREPRENØRFIRMAET OLLERUP A/S (CVR 43359010) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.04.2016 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
OLLERUP FYN A/S (CVR 30718631) | NORMAL | 27.04.2016 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
FM Mattsson Denmark ApS (CVR 56416218) | NORMAL | 31.07.2009 | 04.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
CONARMA INVEST II A/S (CVR 32295231) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.07.2009 | 03.02.2010 | bestyrelse |
AGERBÆK FIRMATØJ A/S (CVR 25249925) | OPLØST EFTER FUSION | 17.06.2003 | 06.12.2004 | bestyrelse |
WENAAS CARL BACKS A/S (CVR 19787435) | OPLØST EFTER FUSION | 17.06.2003 | 01.12.2004 | bestyrelse |
CARL BACKS A/S (CVR 49420218) | NORMAL | 17.06.2003 | 01.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
WORK WEAR PRODUCTION A/S (CVR 25597990) | OPLØST EFTER FUSION | 19.05.2003 | 01.12.2004 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Underwood Holding ApS (CVR 37568015) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.03.2016 | 25.05.2017 | direktør |
VEGA SEA A/S (CVR 33252862) | NORMAL | 21.09.2015 | 21.06.2017 | direktør |
HOBROVEJ 134, RANDERS ApS (CVR 27369022) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2015 | 24.08.2015 | direktør |
SSP TECHNOLOGY BLADE DESIGN ApS (CVR 32784275) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.08.2010 | 10.11.2015 | direktion |
SSP TECHNOLOGY A/S (CVR 26031443) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2010 | 10.11.2015 | direktion |
KOMSJAISK HOLDING ApS (CVR 32294758) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.06.2009 | 24.09.2018 | direktion |
TAGHOLM 1, NØRRESUNDBY ApS (CVR 29828075) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.03.2008 | 17.11.2015 | direktør |
HOBROVEJ 134, RANDERS ApS (CVR 27369022) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.03.2006 | 27.03.2015 | direktion |
BREDGADE 59, HERNING ApS (CVR 25624629) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.02.2001 | 05.02.2008 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Vedel Kruse | 5,88 % | 5,88 % | 11,76 % | 17,65 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Morten Vedel Kruse (antal: 17) | 5 | 3 | 8 | 1 |
Pct. | 29 % | 18 % | 47 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Vedel Kruse (antal: 19) | 8 | 9 | 1 | 1 |
Pct. | 42 % | 47 % | 5 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |