Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Glumsø Grafisk ApS (CVR 40247440) | NORMAL | 11.09.2024 | formand |
LEGIND A/S (CVR 28677502) | NORMAL | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
VINDERUP INVEST ApS (CVR 10538130) | NORMAL | 27.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Glumsø Grafisk ApS (CVR 40247440) | NORMAL | 01.02.2019 | 10.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
VESTJYSK ROTATION A/S (CVR 30543904) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.05.2008 | 18.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
NR. BJERTVEJ 21, VINDERUP ApS (CVR 29915873) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.2006 | 18.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
VINDERUP BOGTRYKKERI ApS (CVR 29915768) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2006 | 02.02.2018 | bestyrelse |
JJ INVEST, VINDERUP ApS (CVR 29915849) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.09.2006 | 27.10.2006 | bestyrelse |
VINDERUP INVEST ApS (CVR 10538130) | NORMAL | 23.11.2001 | 27.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
VINDERUP BOGTRYKKERI A/S (CVR 46421515) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.09.2001 | 01.09.2006 | bestyrelse |
VESTJYSK ROTATION I/S (CVR 88765710) | SLETTET | 01.06.2001 | 21.11.2011 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
VINDERUP INVEST ApS (CVR 10538130) | NORMAL | 03.10.2001 | direktør |
AALBÆK HOLDING ApS (CVR 26093384) | NORMAL | 29.05.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NØRHAVEN BOOK A/S (CVR 33379978) | NORMAL | 01.08.2023 | 18.03.2024 | direktør |
NR. BJERTVEJ 21, VINDERUP ApS (CVR 29915873) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.09.2010 | 18.09.2023 | direktør |
VINDERUP BOGTRYKKERI ApS (CVR 29915768) | OPLØST EFTER FUSION | 15.09.2010 | 02.02.2018 | direktion |
VESTJYSK ROTATION A/S (CVR 30543904) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.05.2008 | 18.09.2023 | direktør |
VESTJYSK ROTATION I/S (CVR 88765710) | SLETTET | 14.11.2005 | 21.11.2011 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Villy Nissen Aalbæk | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Villy Nissen Aalbæk (antal: 11) | 5 | 0 | 5 | 1 |
Pct. | 45 % | 0 % | 45 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Villy Nissen Aalbæk (antal: 27) | 11 | 7 | 8 | 1 |
Pct. | 41 % | 26 % | 30 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |