Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 16. MAJ 2007 ApS (CVR 30589297) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.2007 | 06.09.2022 |
MARSELIS INVEST ApS (CVR 25634098) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.08.2000 | 06.09.2022 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DNA DIAGNOSTIC A/S (CVR 66119815) | NORMAL | 27.06.2024 | formand |
DNA HUMAN DIAGNOSTIC A/S (CVR 41417196) | NORMAL | 09.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
AARHUS FREMAD FODBOLD ApS (CVR 26376289) | NORMAL | 27.05.2019 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DNA DIAGNOSTIC A/S (CVR 66119815) | NORMAL | 15.01.2016 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
AARHUS FREMAD FODBOLD ApS (CVR 26376289) | NORMAL | 01.05.2010 | 26.05.2019 | næstformand |
EJENDOMSSELSKABET AROS A/S (CVR 11194494) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2005 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
MARSELIS HOLDING A/S (CVR 12657803) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.05.2005 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
MARSELIS PROJEKT A/S (CVR 25565339) | UNDER KONKURS | 10.02.2004 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
RM BOLIGFORENING ApS (CVR 25805062) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.02.2004 | 15.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
ANSØ & CO A/S (CVR 79268011) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.04.2000 | 22.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
MARSELIS EJENDOMME A/S (CVR 18593378) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.04.2000 | 22.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Koncenton Svanevej Nørrebro A/S (CVR 18475677) | NORMAL | 14.04.2000 | 24.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DNA HUMAN DIAGNOSTIC A/S (CVR 41417196) | NORMAL | 22.09.2022 | direktør |
SUMI INVEST ApS (CVR 36928506) | NORMAL | 19.06.2015 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DNA DIAGNOSTIC A/S (CVR 66119815) | NORMAL | 15.09.2022 | 27.06.2024 | direktør |
Heimstaden Enghaven ApS (CVR 36947306) | NORMAL | 01.07.2015 | 17.08.2015 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET AROS A/S (CVR 11194494) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.07.2011 | 20.12.2011 | direktør |
RMJ INVEST 1 ApS (CVR 33377371) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.06.2011 | 03.07.2014 | direktion |
RMJ INVEST 2 ApS (CVR 33377398) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.05.2011 | 02.11.2011 | direktion |
ANSØ & CO A/S (CVR 79268011) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.05.2011 | 20.12.2011 | direktør |
A.F.I. EJENDOMME ApS (CVR 29769648) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.03.2011 | 05.07.2011 | direktør |
MARSELIS PROJEKT A/S (CVR 25565339) | UNDER KONKURS | 10.02.2004 | 15.05.2005 | direktør |
RM BOLIGFORENING ApS (CVR 25805062) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.02.2004 | 15.05.2005 | direktør |
MARSELIS INVEST ApS (CVR 25634098) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.08.2000 | 15.05.2005 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Sønderup | 10,53 % | 10,53 % | 15,79 % | 57,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mikkel Sønderup (antal: 19) | 7 | 11 | 1 | 0 |
Pct. | 37 % | 58 % | 5 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Sønderup (antal: 30) | 12 | 12 | 4 | 2 |
Pct. | 40 % | 40 % | 13 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |