Virk/Person | Dato |
---|---|
Silkeborgudvikling.nu (CVR 42978639) | 01.02.2022 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (CVR 20110007) | NORMAL | 31.03.2022 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Verdo Herning A/S (CVR 26996589) | NORMAL | 17.05.2018 | 01.09.2019 | formand |
Verdo Varme Herning A/S (CVR 25809807) | NORMAL | 17.05.2018 | 01.09.2019 | formand |
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (CVR 20110007) | NORMAL | 17.08.2017 | 30.03.2022 | næstformand |
FONDEN DANMARKS CENTER FOR VILDLAKS (CVR 20110007) | NORMAL | 08.12.2015 | 16.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
ENERGIGRUPPEN JYLLAND ELPRODUKTION A/S (CVR 34894248) | OPLØST EFTER FUSION | 18.06.2015 | 17.05.2018 | næstformand |
Verdo Varme Herning A/S (CVR 25809807) | NORMAL | 18.06.2015 | 16.05.2018 | næstformand |
Eniig Renewables A/S (CVR 31479274) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.2015 | 10.01.2019 | næstformand |
Verdo Herning A/S (CVR 26996589) | NORMAL | 19.05.2014 | 16.05.2018 | næstformand |
Verdo Varme Herning A/S (CVR 25809807) | NORMAL | 19.05.2014 | 17.06.2015 | næstformand |
ENERGIGRUPPEN JYLLAND ELPRODUKTION A/S (CVR 34894248) | OPLØST EFTER FUSION | 19.05.2014 | 17.06.2015 | næstformand |
A/S STRANDVEJS GASVÆRKET (CVR 65318415) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2014 | 14.12.2015 | bestyrelse |
Nature Energy Gastankstationer ApS (CVR 26918626) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2014 | 06.11.2015 | bestyrelse |
FONDEN VISITSILKEBORG (CVR 26546028) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2014 | 10.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Norlys Infrastruktur A/S (CVR 34042462) | NORMAL | 31.10.2011 | 08.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Eniig Renewables A/S (CVR 31479274) | OPLØST EFTER FUSION | 26.08.2011 | 06.05.2015 | bestyrelse |
N1 A/S (CVR 28331878) | OPLØST EFTER FUSION | 05.05.2011 | 12.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Eniig City Solutions A/S (CVR 28331959) | OPLØST EFTER FUSION | 05.05.2010 | 08.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
HMN GASSALG A/S (CVR 26918480) | OPLØST EFTER FUSION | 26.02.2010 | 28.02.2014 | bestyrelse |
HMN Naturgas A/S (CVR 27061885) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.02.2010 | 28.02.2014 | bestyrelse |
ENERGIMIDT FORSYNING A/S (CVR 25690982) | OPLØST EFTER FUSION | 19.04.2006 | 30.05.2007 | personlig_suppleant |
Norlys a.m.b.a. (CVR 26382645) | NORMAL | 06.04.2006 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
SILKEBORG KRAFTVARMEVÆRK A/S (CVR 25453506) | OPLØST EFTER FUSION | 26.04.2005 | 30.04.2007 | bestyrelse |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Okholm | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Okholm (antal: 20) | 5 | 0 | 11 | 4 |
Pct. | 25 % | 0 % | 55 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Okholm (antal: 27) | 23 | 0 | 4 | 0 |
Pct. | 85 % | 0 % | 15 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |