Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bogholderiet.gl ApS (CVR 41664630) | NORMAL | 03.09.2020 |
COMBY A/S (CVR 12010427) | NORMAL | 03.07.2002 |
Comby Denmark A/S (CVR 40881751) | NORMAL | 23.10.2019 |
Comby Ejendomme Greenland ApS (CVR 44832275) | NORMAL | 13.05.2024 |
G.O. AF 01.10.2006 ApS (CVR 12332424) | NORMAL | 28.09.2006 |
Selskabet af 241021 ApS (CVR 42785792) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 24.10.2021 |
Torp Development ApS (CVR 40379541) | NORMAL | 25.03.2019 |
Torp Holding 2022 ApS (CVR 43347209) | NORMAL | 16.06.2022 |
Torp, Collin & Boel ApS (CVR 44780925) | NORMAL | 11.04.2024 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
COM INVEST GRØNLAND ApS (CVR 12552769) | TVANGSOPLØST | 15.10.2009 | 17.10.2013 |
NUUK HANDELS- & ERHVERVSSERVICE ApS (CVR 12188129) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.10.2004 | 11.04.2016 |
NUUK NET CAFE ApS (CVR 11816568) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.1999 | 22.07.2005 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CB Bidco ApS (CVR 44928078) | NORMAL | 16.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Comby Ejendomme Greenland ApS (CVR 44832275) | NORMAL | 13.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torp, Collin & Boel ApS (CVR 44780925) | NORMAL | 11.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Comby Docs A/S (CVR 43156187) | NORMAL | 28.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
COMBY A/S (CVR 12010427) | NORMAL | 05.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
SIGNAfilm ApS (CVR 42192368) | NORMAL | 06.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Comby Denmark A/S (CVR 40881751) | NORMAL | 15.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Torp Development ApS (CVR 40379541) | NORMAL | 13.07.2020 | formand |
INIBYG ApS (CVR 12911467) | NORMAL | 10.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
COMBY GREENLAND A/S (CVR 12356358) | NORMAL | 13.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Selskabet af 241021 ApS (CVR 42785792) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 27.10.2021 | 25.05.2023 | formand |
FONDEN SERMERSOOQ ERHVERVSRÅD (CVR 12738315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.03.2018 | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
NUUK SKY NET ApS (CVR 12424426) | OPLØST EFTER FUSION | 29.12.2014 | 23.05.2019 | bestyrelse |
HOST CENTER GRØNLAND A/S (CVR 12580967) | OPLØST EFTER FUSION | 17.05.2010 | 17.12.2013 | bestyrelse |
SERMIT A/S (CVR 11873650) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2009 | 17.12.2013 | formand |
COM INVEST GRØNLAND ApS (CVR 12552769) | TVANGSOPLØST | 15.10.2009 | 18.07.2013 | formand |
G.O. AF 01.10.2006 ApS (CVR 12332424) | NORMAL | 29.11.2006 | 11.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
BOGO - BYG OG ENTREPRISE ApS (CVR 12264550) | UNDER KONKURS | 26.10.2005 | 29.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
COMBY A/S (CVR 12010427) | NORMAL | 03.07.2002 | 04.02.2022 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Comby Ejendomme Greenland ApS (CVR 44832275) | NORMAL | 13.05.2024 | direktør |
Torp, Collin & Boel ApS (CVR 44780925) | NORMAL | 11.04.2024 | direktør |
Torp Holding 2022 ApS (CVR 43347209) | NORMAL | 16.06.2022 | direktør |
Comby Docs A/S (CVR 43156187) | NORMAL | 28.03.2022 | adm. dir |
COMBY A/S (CVR 12010427) | NORMAL | 05.02.2022 | direktør |
Comby Ejendomme ApS (CVR 42404543) | NORMAL | 17.05.2021 | direktør |
SIGNAfilm Holding ApS (CVR 42267678) | NORMAL | 25.03.2021 | direktør |
Comby Denmark A/S (CVR 40881751) | NORMAL | 23.10.2019 | adm. dir |
COMBY GREENLAND A/S (CVR 12356358) | NORMAL | 13.12.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Bogholderiet.gl ApS (CVR 41664630) | NORMAL | 03.09.2020 | 14.02.2022 | direktør |
Torp Development ApS (CVR 40379541) | NORMAL | 25.03.2019 | 26.03.2020 | direktør |
NUUK SKY NET ApS (CVR 12424426) | OPLØST EFTER FUSION | 29.12.2014 | 23.05.2019 | adm. dir |
NUUK HANDELS- & ERHVERVSSERVICE ApS (CVR 12188129) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.04.2014 | 18.11.2014 | direktion |
HOTEL MARINA ApS (CVR 12684711) | TVANGSOPLØST | 13.03.2013 | 03.11.2014 | direktion |
HOST CENTER GRØNLAND A/S (CVR 12580967) | OPLØST EFTER FUSION | 17.05.2010 | 17.12.2013 | direktion |
NUUK HANDELS- & ERHVERVSSERVICE ApS (CVR 12188129) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.10.2004 | 09.06.2010 | direktion |
COMBY A/S (CVR 12010427) | NORMAL | 09.02.2004 | 29.05.2009 | direktør |
NUUK NET CAFE ApS (CVR 11816568) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.1999 | 28.01.2005 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Brian Torp | 17,24 % | 24,14 % | 24,14 % | 24,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Brian Torp (antal: 29) | 16 | 7 | 5 | 1 |
Pct. | 55 % | 24 % | 17 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Brian Torp (antal: 64) | 19 | 18 | 15 | 12 |
Pct. | 30 % | 28 % | 23 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |