Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DESIGNERS-FIELD APS (CVR 39147858) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.2017 | 23.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
NG Travel Group A/S (CVR 36506210) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.10.2015 | 13.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 25. oktober 2021 ApS (CVR 33761295) | UNDER KONKURS | 01.09.2015 | 13.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
FRIFON ApS (CVR 34471169) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.2012 | 09.04.2014 | bestyrelse |
DUH A/S (CVR 32470807) | TVANGSOPLØST | 06.05.2011 | 15.08.2011 | bestyrelse |
IP MEDIA ApS (CVR 29776334) | NORMAL | 01.03.2011 | 07.10.2011 | formand |
DUH A/S (CVR 32470807) | TVANGSOPLØST | 06.07.2010 | 12.08.2010 | bestyrelse |
Banco18 ApS (CVR 30612566) | NORMAL | 28.04.2010 | 18.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
DET 3. ØJE ApS (CVR 27656277) | OPLØST EFTER FUSION | 28.03.2008 | 02.03.2011 | bestyrelse |
MM MEDIER A/S (CVR 30702042) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.10.2007 | 18.02.2008 | bestyrelse |
ON PRODUCT PUBLISHING EUROPE ApS (CVR 30895029) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.2007 | 18.10.2011 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 29.03.2007 (CVR 30488326) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2007 | 13.09.2011 | bestyrelse |
MAGASIN LABELS PRODUCTION ApS (CVR 30174038) | TVANGSOPLØST | 15.05.2007 | 12.11.2009 | bestyrelse |
MAGASIN LABELS A/S (CVR 29848998) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.04.2007 | 23.12.2009 | bestyrelse |
JOBROTATIONSSERVICE A/S (CVR 10139716) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.05.2005 | 26.05.2015 | bestyrelse |
SERVER ALERT ApS (CVR 27378382) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2003 | 13.09.2018 | formand |
SMS SELSKABET AF 2001 ApS (CVR 26091810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.01.2003 | 28.09.2004 | bestyrelse |
SELSKAPET AV 30. APRIL 2012 A/S (CVR 10076021) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.08.2002 | 28.09.2004 | bestyrelse |
SOHO MANAGEMENT ApS (CVR 26043883) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.06.2001 | 26.06.2002 | formand |
OPEN INTEGRATED BUSINESS NETWORK A/S (CVR 25133404) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.12.1999 | 20.01.2003 | bestyrelse |
ALLER INTERNET A/S (CVR 25133412) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.1999 | 30.08.2001 | bestyrelse |
INTERNET UDVIKLINGSSELSKAB A/S (CVR 21477443) | TVANGSOPLØST | 24.06.1999 | 24.09.2001 | bestyrelse |
SB 12.10.01 A/S (CVR 20248289) | TVANGSOPLØST | 30.05.1999 | 15.10.2001 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EXCITED BEAUTY APS (CVR 42216089) | NORMAL | 09.10.2023 | direktør |
DF INTERNATIONAL APS (CVR 34451753) | NORMAL | 18.01.2022 | adm. dir |
IT VENTURE ApS (CVR 20244585) | NORMAL | 14.01.2022 | adm. dir |
IP MEDIA ApS (CVR 29776334) | NORMAL | 14.01.2022 | adm. dir |
PARTHÉNA ApS (CVR 35836608) | NORMAL | 06.03.2015 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DESIGNERS-FIELD APS (CVR 39147858) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.2017 | 23.12.2020 | adm. dir |
3A SOLUTIONS APS (CVR 37780057) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.2016 | 30.06.2021 | adm. dir |
ApS af 17.11-2015 (CVR 32312551) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.02.2015 | 13.11.2015 | adm. dir |
NG Travel Group A/S (CVR 36506210) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.01.2015 | 27.10.2015 | adm. dir |
IP MEDIA ApS (CVR 29776334) | NORMAL | 13.02.2014 | 12.01.2022 | direktør |
SHOPPING HERO ApS (CVR 32939597) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.2012 | 23.04.2013 | adm. dir |
FRIFON ApS (CVR 34471169) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.2012 | 27.05.2015 | adm. dir |
DF INTERNATIONAL APS (CVR 34451753) | NORMAL | 21.02.2012 | 12.01.2022 | adm. dir |
DUH A/S (CVR 32470807) | TVANGSOPLØST | 28.01.2010 | 15.08.2011 | adm. dir |
SMS SELSKABET AF 2001 ApS (CVR 26091810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.09.2004 | 08.01.2007 | direktion |
SELSKAPET AV 30. APRIL 2012 A/S (CVR 10076021) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.08.2002 | 08.01.2007 | adm. dir |
SOHO MANAGEMENT ApS (CVR 26043883) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.06.2002 | 19.06.2008 | direktion |
OPEN INTEGRATED BUSINESS NETWORK A/S (CVR 25133404) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.2000 | 20.09.2000 | direktion |
INTERNET UDVIKLINGSSELSKAB A/S (CVR 21477443) | TVANGSOPLØST | 06.06.2000 | 24.09.2001 | direktion |
ALLER INTERNET A/S (CVR 25133412) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2000 | 01.01.2003 | direktion |
IT VENTURE ApS (CVR 20244585) | NORMAL | 30.05.1999 | 12.01.2022 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Mark Bansholt | 24,14 % | 31,03 % | 31,03 % | 41,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Mark Bansholt (antal: 29) | 6 | 12 | 11 | 0 |
Pct. | 21 % | 41 % | 38 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Mark Bansholt (antal: 52) | 23 | 21 | 7 | 1 |
Pct. | 44 % | 40 % | 13 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
DESIGNERS-FIELD APS (CVR 39147858) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-12-23 | 2021-04-08 | likvidator |